04.01.2010
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié
Opposition
1
04.01.2010
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié
Opposition
1
25.12.2009
Clôture de la procédure d'opposition avec maintien du brevet
Opposition
2
16.12.2009
Soumission de la traduction des revendications modifiées
Opposition
1
16.12.2009
Traduction des revendications en français
Opposition
4
16.12.2009
Traduction des revendications en allemand
Opposition
5
16.12.2009
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
19.10.2009
Notification sur les dates bibliographiques
Opposition
1
19.10.2009
Notification pour l'opposant relatif aux maintien
Opposition
2
19.10.2009
Notification avec invitation de paiement de taxe d'impression et de traductions
Opposition
2
13.10.2009
Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale
Opposition
1
07.10.2009
Accusé de réception
Recours
2
30.09.2009
Accusé de réception
Recours
1
28.09.2009
Accusé de réception
Recours
1
25.09.2009
F3032 Signification(s) de la décision
Recours
18
29.06.2009
F3018 Procédure orale: Confirmation de l'interprétation
Recours
2
10.06.2009
F3345 Envoi de mémoires aux parties
Recours
1
03.06.2009
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours
Recours
1
03.06.2009
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours
Recours
18
28.05.2009
F3345 Envoi de mémoires aux parties
Recours
1
25.05.2009
Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours
Recours
1
18.05.2009
Accusé de réception
Recours
1
18.05.2009
Accusé de réception
Recours
1
11.05.2009
Accusé de réception
Recours
1
11.05.2009
Accusé de réception
Recours
1
07.08.2007
F3345 Envoi de mémoires aux parties
Recours
1
21.06.2007
Dessins
Recours
4
21.06.2007
Lettre relative à la procédure de recours
Recours
10
25.05.2007
Notification: Transfert du statut dans la procédure
Recours
1
18.05.2007
F3345 Envoi de mémoires aux parties
Recours
1
09.05.2007
Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits
Recours
4
09.05.2007
Requête concernant le déposant/mandataire
Recours
1
13.04.2007
F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T)
Recours
1
11.04.2007
F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes)
Recours
1
05.04.2007
F3057 Notification: Modification de l'attribution d'une Chambre de recours
Recours
2
29.03.2007
Mémoire du recours
Recours
25
15.02.2007
Composition de la chambre (T)
Recours
1
07.02.2007
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties
Recours
2
02.02.2007
Préparation de la délivrance
Recherche / Examen
1
02.02.2007
Traitement d'un recours
Recours
1
01.02.2007
Lettre de recours
Recours
2
01.02.2007
Lettre de recours
Recours
2
01.12.2006
Accusé de réception
Opposition
1
29.11.2006
Accusé de réception
Opposition
1
29.11.2006
Accusé de réception
Opposition
1
29.11.2006
Accusé de réception
Opposition
1
23.11.2006
Annexe à la notification - opposition
Opposition
3
23.11.2006
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition
Opposition
11
23.11.2006
Décision intermédiaire en procédure d'opposition
Opposition
2
23.11.2006
Formulaire interne - Opposition/destinataires
Opposition
1
23.11.2006
Formulaire interne - Opposition/destinataires
Opposition
1
23.11.2006
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats
Opposition
2
23.11.2006
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties
Opposition
1
23.11.2006
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition
Opposition
1
23.11.2006
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition
Opposition
6
23.11.2006
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition
Opposition
6
23.11.2006
Texte envisagé pour la délivrance
Opposition
7
17.11.2006
Décision de la division d'opposition et instruction
Opposition
1
02.10.2006
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
22.09.2006
Revendications
Opposition
3
22.09.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
1
19.09.2006
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
18.09.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
4
14.09.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
1
21.08.2006
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
11.08.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
14
11.08.2006
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition
Opposition
30
18.07.2006
Brève notification au demandeur/mandataire
Opposition
1
18.07.2006
Notification concernant le dépôt d'un pouvoir
Opposition
1
18.07.2006
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Opposition
1
14.07.2006
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
07.07.2006
Pouvoir
Opposition
1
07.07.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
1
02.06.2006
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
26.05.2006
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
1
29.03.2006
Accusé de réception
Opposition
1
29.03.2006
Accusé de réception
Opposition
1
28.03.2006
Accusé de réception
Opposition
1
28.03.2006
Accusé de réception
Opposition
1
22.03.2006
Annexe à la notification - opposition
Opposition
5
22.03.2006
Informations relatives à la procédure orale
Opposition
3
22.03.2006
Convocation à une procédure orale
Opposition
1
22.03.2006
Convocation à une procédure orale
Opposition
1
27.02.2006
Préparation de la procédure orale
Opposition
2
22.10.2004
Brève notification au demandeur/mandataire
Opposition
1
22.10.2004
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Opposition
1
14.10.2004
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
14.10.2004
Requête en changement d'adresse
Opposition
1
16.09.2004
Brève notification - Procédure d'opposition
Opposition
1
08.09.2004
Réponse de l'opposant aux soumissions du breveté
Opposition
9
01.07.2004
Brève notification au demandeur/mandataire
Opposition
1
01.07.2004
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Opposition
1
14.06.2004
Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits
Opposition
1
14.06.2004
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Opposition
1
14.06.2004
Requête en transfert de droits
Opposition
2
29.04.2004
Notification des observations du titulaire du brevet pour opposant(s) avec délai
Opposition
1
22.04.2004
Revendications
Opposition
4
22.04.2004
Revendications
Opposition
6
22.04.2004
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai)
Opposition
3
29.01.2004
Notification d'une opposition et requête en observations
Opposition
1
29.01.2004
Notification d'autres oppositions aux opposant(s)
Opposition
1
24.11.2003
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet
Opposition
1
12.11.2003
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition
Opposition
2
12.11.2003
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition
Opposition
2
12.11.2003
Acte d'opposition
Opposition
20
12.11.2003
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition
Opposition
4
12.11.2003
Document de brevet cité durant la procédure d'opposition
Opposition
18
10.01.2003
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
02.12.2002
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
02.12.2002
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
02.12.2002
Traduction des revendications
Recherche / Examen
6
02.12.2002
Traduction des revendications
Recherche / Examen
7
03.09.2002
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
1
03.09.2002
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
4
03.09.2002
Texte envisagé pour la délivrance
Recherche / Examen
17
26.11.2001
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
1
05.11.2001
Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits
Recherche / Examen
1
05.11.2001
Requête en changement de nom
Recherche / Examen
1
20.12.2000
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
26.09.2000
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.09.2000
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
11.09.2000
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
11.09.2000
Traduction du document de priorité
Recherche / Examen
19
01.10.1999
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
01.10.1999
Document de priorité
Recherche / Examen
20
23.09.1999
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
23.09.1999
Publication internationale (Pamphlet)
Recherche / Examen
19