EP1069931 - METHODE ET APPAREIL POUR ETABLIR CONTACT VIA UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION, ENTRE UNE SELECTION DE TELESPECTATEURS ET UN PROGRAMME DE JEU FONCTIONNANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.09.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2008 | Rejet de la demande | publié le 29.10.2008 [2008/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intermercial A.S. Lilleakerveien 10 0283 Oslo / NO | [2001/04] | Inventeur(s) | 01 /
NYBORG, Morten Lilleengveien 1B N-1342 Jar / NO | [2001/04] | Mandataire(s) | Wombwell, Francis Forresters 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Précédent [2008/41] | Wombwell, Francis Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | ||
Précédent [2001/04] | Wombwell, Francis Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99912178.3 | 18.02.1999 | [2001/04] | WO1999NO00053 | Numéro de priorité, date | NO19980000714 | 20.02.1998 Format original publié: NO 980714 | NO19980005731 | 08.12.1998 Format original publié: NO 985731 | [2001/04] | Langue de dépôt | NO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9942187 | Date: | 26.08.1999 | Langue: | EN | [1999/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1069931 | Date: | 24.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 26.08.1999 | Classification | IPC: | A63F9/22, // H04N7:14 | [2001/04] | CPC: |
A63F13/12 (EP);
H04N7/14 (KR);
A63F13/338 (US);
A63F13/30 (EP);
H04N21/812 (EP,US);
A63F2300/409 (EP);
A63F2300/63 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/04] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG UM EINE AUF EINEM TELEKOMMUNIKATIONSNETZWERK BASIERENDE VERBINDUNG ZWISCHEN EINER AUSWAHL VON FERNSEHZUSCHAUERN UND EINEM ETABLIERTEMSPIELPROGRAMM HERZUSTELLEN. | [2001/04] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR ESTABLISHING CONTACT, BASED ON THE TELECOMMUNICATIONS NETWORK, BETWEEN A SELECTION OF TV-VIEWERS AND AN ESTABLISHED GAME PROGRAM | [2001/04] | Français: | METHODE ET APPAREIL POUR ETABLIR CONTACT VIA UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION, ENTRE UNE SELECTION DE TELESPECTATEURS ET UN PROGRAMME DE JEU FONCTIONNANT | [2001/04] | Entrée dans la phase régionale | 18.02.1999 | Traduction produite | 01.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 01.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.09.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 01.09.2000 | Requête en examen déposée [2001/04] | 31.08.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2008 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 05.06.2008 | 16.05.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 05.06.2008 | Date des procédures orales | 05.06.2008 | Date des procédures orales (annulées) | 12.06.2008 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2008/44] | 22.06.2008 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2008/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 09.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2007 | 09   M06   Taxe payée le   09.08.2007 | 29.02.2008 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9320914 (ARENAS GROUP [US]); | [A]WO9405117 (DTMF TELEVISION INC [US]); | [A]US5545088 (KRAVITZ EDWARD A [US], et al); | [A]EP0745412 (TWO WAY TV LTD [GB]); | [A]US5679077 (POCOCK TERRENCE [CA], et al); | [A]US5719619 (HATTORI YOSHITSUGU [JP], et al) |