EP1075756 - TECHNIQUE ET APPAREIL CORRESPONDANT PERMETTANT UNE CONFIRMATION AUTOMATIQUE DE MESSAGE PAR TELECOPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2003 | Demande réputée retirée | publié le 07.01.2004 [2004/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Phone.Com Inc. 1400 Seaport Boulevard Office W4152 Redwood City, CA 94063 / US | [N/P] |
Précédent [2002/02] | Pour tous les Etats désignés Phone.Com Inc. 1400 Seaport Boulevard Office #W4152 Redwood City, CA 94063 / US | ||
Précédent [2001/07] | Pour tous les Etats désignés Phone.Com Inc. 800 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHOKSI, Himanshu 45055 Pawnee Drive Fremont, CA 94539 / US | 02 /
KUMAR, Siva, V. 114 Danburg Lane Redwood City, CA 94061 / US | [2001/07] | Mandataire(s) | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/07] | von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R., Dipl.-Phys., et al SAMSON & PARTNER Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99914022.1 | 19.03.1999 | [2001/07] | WO1999US06173 | Numéro de priorité, date | US19980069675 | 29.04.1998 Format original publié: US 69675 | [2001/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9956459 | Date: | 04.11.1999 | Langue: | EN | [1999/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1075756 | Date: | 14.02.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.11.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.11.1999 | Classification | IPC: | H04N1/00 | [2001/07] | CPC: |
H04N1/00212 (EP,US);
H04N1/00 (KR);
H04N1/00209 (EP,US);
H04N1/32112 (EP,US);
H04N1/32122 (EP,US);
H04N2201/0017 (EP,US);
H04N2201/0018 (EP,US);
H04N2201/0093 (EP,US);
H04N2201/3208 (EP,US);
H04N2201/3209 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/07] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AUTOMATISCHEN BESTÄTIGUNG VON FAKSIMILE-NACHRICHTEN | [2001/07] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATED FACSIMILE MESSAGE CONFIRMATION | [2001/07] | Français: | TECHNIQUE ET APPAREIL CORRESPONDANT PERMETTANT UNE CONFIRMATION AUTOMATIQUE DE MESSAGE PAR TELECOPIE | [2001/07] | Entrée dans la phase régionale | 24.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 24.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/07] | 07.06.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/02] | 07.08.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2003 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US5459584 (GORDON RICHARD J [US], et al) [X] 1,3,5,6,13-15,18-20,25,29-32,34,36,41,43,57,58,60,61,63,68,70-72 * column 10, line 10 - line 64 * * column 7, line 2 - line 10 * * column 8, line 35 - line 59 * [Y] 33,35,44,49-51,59,64,65,73,83; | [XY]EP0812100 (MURATA MACHINERY LTD [JP]) [X] 1,2,8,13,81,82 * page 7, line 6 - page 8, line 4; figures 3,12; claim 13 * [Y] 4,7,14-17,21,26,27,33,56,83; | [Y]EP0798899 (NEDERLAND PTT [NL]) [Y] 4,7,26,33,35,52,53,64,65 * column 1, line 25 - column 2, line 12 *; | [XAY]EP0835011 (MATSUSHITA GRAPHIC COMMUNIC [JP]) [X] 29,30,36,46-48,54,55 * column 11, line 1 - line 46; figures 16-18; claims 9-13,28 * [A] 9,10,22-24,38,39,54,55,66,67,74 [Y] 14-17,21,27,44,49-53,56,59,73,77; | [A]FR2748178 (GIROD RAOUL [FR]) [A] 12,22,37 * abstract *; | [XAY]US5675507 (BOBO II CHARLES R [US]) [X] 76 * column 8, line 41 - column 9, line 10; figures 5,8,9; claim 1 * * column 13, line 24 - line 33 * [A] 40,75 [Y] 77 |