EP1084346 - ENSEMBLE DE RETENTION POUR ETRIER D'INJECTEUR DE CARBURANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Automotive Corporation 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills Michigan 48326-2980 / US | [N/P] |
Précédent [2001/12] | Pour tous les Etats désignés Siemens Automotive Corporation 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills, Michigan 48326-2980 / US | Inventeur(s) | 01 /
LORRAINE, Jack, R. 113 Jones Road Newport News, VA 23601 / US | [2001/12] | Mandataire(s) | Allen, Derek Siemens Group Services Limited Intellectual Property Department Siemens House Oldbury, Bracknell Berkshire RG12 8FZ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Allen, Derek Siemens Group Services Limited Intellectual Property Department Siemens House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8FZ / GB | ||
Précédent [2001/12] | Allen, Derek Siemens Shared Services Limited, Intellectual Property Department, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99915279.6 | 05.04.1999 | [2001/12] | WO1999US07464 | Numéro de priorité, date | US19980086085 | 28.05.1998 Format original publié: US 86085 | [2001/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9961788 | Date: | 02.12.1999 | Langue: | EN | [1999/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1084346 | Date: | 21.03.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1084346 | Date: | 07.11.2001 | Langue: | EN | [2001/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.12.1999 | Classification | IPC: | F02M69/46, F02M55/00 | [2001/12] | CPC: |
F02M55/004 (EP,US);
F02M61/168 (EP,US);
F02M69/46 (KR);
F02M69/465 (EP,US);
F02M2200/8023 (EP,US);
F02M2200/803 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2001/12] | Titre | Allemand: | HALTEKLAMMERANORDNUNG FÜR EIN KRAFTSTOFFEINSPRITZVENTIL | [2001/12] | Anglais: | FUEL INJECTOR CLIP RETENTION ARRANGEMENT | [2001/12] | Français: | ENSEMBLE DE RETENTION POUR ETRIER D'INJECTEUR DE CARBURANT | [2001/12] | Entrée dans la phase régionale | 09.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 09.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/12] | 09.04.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.07.2001 | Taxe de délivrance payée | 09.07.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 07.11.2001 | IT | 07.11.2001 | DE | 08.02.2002 | [2008/17] |
Précédent [2006/32] | FR | 07.11.2001 | |
DE | 08.02.2002 | ||
Précédent [2003/30] | DE | 08.02.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5167213 (BASSLER HELMUT [DE], et al) [Y] 1,2,4 * column 2, line 38 - column 4, line 17; figures 1-6 *; | [Y]US5035224 (HORNBY MICHAEL J [US], et al) [Y] 1,2,4 * column 2, line 20 - column 3, line 42; figures 1-8 *; | [A]US5074269 (HERBON JOSEPH A [US], et al) [A] 1,2 * column 4, line 8 - column 5, line 25; figures 1-4,7 *; | [A]EP0430525 (LUCAS IND PLC [GB]) [A] 1,2 * column 2, line 34 - column 3, line 50; figures 1-7 *; | [DA]US5136999 (BASSLER HELMUT [DE], et al) [DA] 1,4 * column 2, line 37 - column 4, line 31; figures 1-13 * | par le demandeur | US5136999 |