EP1071866 - SOUPAPE DE MOTEUR HYDRAULIQUE A PLATEAUX MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.02.2016 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.02.2016 | Demande réputée retirée | publié le 16.03.2016 [2016/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés White Hydraulics Inc. 110 Bill Bryan Boulevard Hopkinsville, KY 42240 / US | [2001/05] | Inventeur(s) | 01 /
WHITE, Hollis, N. 243 Pyle Lane Hopkinsville, KY 42240 / US | [2001/05] | Mandataire(s) | Freischem, Stephan Freischem & Partner Patentanwälte mbB Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2001/05] | Freischem, Stephan, Dipl.-Ing. Patentanwälte Freischem An Gross St. Martin 2 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99917312.3 | 16.04.1999 | [2001/05] | WO1999US06532 | Numéro de priorité, date | US19980062318 | 20.04.1998 Format original publié: US 62318 | [2001/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9954596 | Date: | 28.10.1999 | Langue: | EN | [1999/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1071866 | Date: | 31.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.10.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.10.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2004 | Classification | IPC: | F01C1/10, F04C2/10 | [2004/21] | CPC: |
F04C2/105 (EP,US)
|
Précédent IPC [2001/05] | F01C1/10 | Etats contractants désignés | DE, GB [2001/05] | Titre | Allemand: | HYDRAULISCHES MASCHINENVENTIL MIT MEHREREN SCHEIBEN | [2001/05] | Anglais: | MULTI-PLATE HYDRAULIC MOTOR VALVE | [2001/05] | Français: | SOUPAPE DE MOTEUR HYDRAULIQUE A PLATEAUX MULTIPLES | [2001/05] | Entrée dans la phase régionale | 30.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 30.09.2000 | Taxe de recherche payée | 30.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.10.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 30.09.2000 | Requête en examen déposée [2001/05] | 03.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.05.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.10.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/11] | 10.11.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/11] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.08.2005 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 07.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 06.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 19.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 08.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.05.2001 | 03   M06   Taxe payée le   18.05.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]US3572983 (MCDERMOTT HUGH L); | [A]US3826596 (HANSEN G, et al); | [A]US4139335 (WUSTHOF PETER, et al); | [A]US4449898 (LAMBECK RAYMOND P [US]); | [A]US4533302 (BEGLEY BENJAMIN D [US]); | [A]US4881880 (DLUGOKECKI ANDREW N [US]); | [A]US5137438 (MILLER LAURENCE L [US]) | par le demandeur | US4285643 | US4357133 | US4697997 | US5173043 | US3572983 | US4390329 | US4480972 | US4285653 | US4362479 | US3862814 | US4533302 |