EP1084280 - TRAITEMENT HYDROMETALLURGIQUE RENDANT INUTILE LE PROCESSUS DE FUSION POUR MATTE DANS UN PROCEDE D'EXTRACTION DE METAUX DE LA MINE DE PLATINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.12.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.12.2002 | Demande réputée retirée | publié le 29.01.2003 [2003/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Liddell, Keith Stuart Forrest Centre, Level 28, 221 St George's Terrace Perth, W.A. 6000 / AU | [2001/12] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2001/12] | Mandataire(s) | Samuels, Lucy Alice Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2001/12] | Samuels, Lucy Alice Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99919460.8 | 19.05.1999 | [2001/12] | WO1999IB00898 | Numéro de priorité, date | ZA19980004212 | 19.05.1998 Format original publié: ZA 9804212 | [2001/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9960178 | Date: | 25.11.1999 | Langue: | EN | [1999/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1084280 | Date: | 21.03.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.11.1999 | Classification | IPC: | C22B11/06, C22B3/06, C22B3/42 | [2001/12] | CPC: |
C22B11/06 (EP,US);
C22B11/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, GB [2001/12] | Titre | Allemand: | HYDROMETALLURGISCHES VERFAHREN ZUR GEWINNUNG VON PLATINMETALLEN OHNE EINSCHMELZEN EINER MATTE | [2001/12] | Anglais: | HYDROMETALLURGICAL TREATMENT PROCESS FOR EXTRACTION OF PLATINUM GROUP METALS OBVIATING THE MATTE SMELTING PROCESS | [2001/12] | Français: | TRAITEMENT HYDROMETALLURGIQUE RENDANT INUTILE LE PROCESSUS DE FUSION POUR MATTE DANS UN PROCEDE D'EXTRACTION DE METAUX DE LA MINE DE PLATINE | [2001/12] | Entrée dans la phase régionale | 15.12.2000 | Taxe nationale de base payée | 15.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.12.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.12.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/12] | 05.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.04.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2002 | Taxe de délivrance payée | 19.06.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.07.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/05] | 29.08.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1078453 (INT NICKEL CANADA) [A] 5 * page 1, line 9 - line 17 * * page 1, line 77 - page 2, line 2 *; | [YA]US4108639 (LAKE MALCOLM JOHN, et al) [Y] 1,3,4 * abstract * * column 1, line 12 - line 17 * * column 2, line 38 - line 56 * * column 3, line 23 - line 45 * * column 4, line 24 - column 5, line 13 * * column 5, line 40 - column 6, line 61 * * figure -; claims 1,15,16 * [A] 7; | [A]US5238662 (DUBROVSKY MICHAEL [US]) [A] 2,8,9 * column 1, line 12 - line 18 * * column 10, line 5 - line 26 * * figure - *; | [YA]US5364444 (MCDOULETT JR C DALE [US], et al) [Y] 1,3,4 * abstract * * column 1, line 5 - line 8 * * column 1, line 45 - line 64 * * column 2, line 36 - line 55 * * column 3, line 11 - line 45 * * figure .; examples 10,11; claims 1,2,4-7,10,11,14 * [A] 2,6; | [A] - FLEMING C A, "HYDROMETALLURGY OF PRECIOUS METALS RECOVERY", HYDROMETALLURGY, (19920601), vol. 30, no. 1 / 03, ISSN 0304-386X, pages 127 - 162, XP000382331 [A] 1-3 * Refractory Gold and Silver ores General ; Roasting ; Pressure leaching.; page 148 - page 156 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-386X(92)90081-A |