EP1068575 - SUPPORT GLOBAL D'ENTREE/SORTIE ORDINATEUR A ARCHITECTURE EN RESEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.03.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.03.2003 | Demande réputée retirée | publié le 07.05.2003 [2003/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lockheed Martin Corporation 6801 Rockledge Drive Bethesda, MD 20817 / US | [2001/03] | Inventeur(s) | 01 /
ABERCROMBIE, Andrew, P. 719 Cornwall Road Winter Park, FL 32792 / US | 02 /
SUTHA, Surachai 8907 Oriente Street Orlando, FL 32825 / US | 03 /
HOLSZTYNSKI, Wlodzimierz Apartment 11, 4175 Chester Drive Ypsilanti, MI 48197 / US | [2001/03] | Mandataire(s) | Tiesmeyer, Johannes, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/03] | Tiesmeyer, Johannes, Dr., et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99919764.3 | 09.04.1999 | [2001/03] | WO1999US07001 | Numéro de priorité, date | US19980057468 | 09.04.1998 Format original publié: US 57468 | [2001/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9953412 | Date: | 21.10.1999 | Langue: | EN | [1999/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1068575 | Date: | 17.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.1999 | Classification | IPC: | G06F15/80 | [2001/03] | CPC: |
G06F15/8023 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/03] | Etats autorisant lextension | AL | 18.10.2000 | LT | 18.10.2000 | LV | 18.10.2000 | MK | 18.10.2000 | RO | 18.10.2000 | SI | 18.10.2000 | Titre | Allemand: | GLOBALE EINGANG-/AUSGANGSUNTERSTÜTZUNG FÜR EINEN MASCHENRECHNER | [2001/03] | Anglais: | GLOBAL INPUT/OUTPUT SUPPORT FOR A MESH CONNECTED COMPUTER | [2001/03] | Français: | SUPPORT GLOBAL D'ENTREE/SORTIE ORDINATEUR A ARCHITECTURE EN RESEAU | [2001/03] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 18.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/03] | 01.11.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/19] | 06.12.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2002 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9608778 (LOCKHEED CORP [US]) [A] 1,11,13,23 * page 3, line 5 - page 5, line 5 * * page 30, line 8 - page 32, line 7 *; | [A]EP0256661 (ACTIVE MEMORY TECHNOLOGY LTD [GB]) [A] 2,5,11,12,19,21,23,24 * page 2, line 46 - page 5, line 16 *; | [A] - WEEMS C C, "REAL-TIME CONSIDERATIONS IN THE DESIGN OF THE IMAGE UNDERSTANDING ARCHITECTURE", REAL-TIME IMAGING, (19961201), vol. 2, no. 6, ISSN 1077-2014, pages 341 - 350, XP000656195 [A] 1,2,5,11-13,19,21,23,24 * page 343, column R, line 29 - line 47 * * page 345, column R, line 10 - line 30 * * page 346, column R, line 7 - line 26 * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/rtim.1996.0035 | [A] - HUNGWEN LI ET AL, "RECONFIGURABLE SIMD MASSIVELY PARALLEL COMPUTERS", PROCEEDINGS OF THE IEEE, (19910401), vol. 79, no. 4, ISSN 0018-9219, pages 429 - 443, XP000238523 [A] 1,11,13,23 * page 435, paragraph A * * page 436, paragraph B.2 - page 437 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5.92038 | [A] - WEEMS C C ET AL, "IMAGE UNDERSTANDING ARCHITECTURE: EXPLOITING POTENTIAL PARALLELISM IN MACHINE VISION", COMPUTER, (19920201), vol. 25, no. 2, ISSN 0018-9162, pages 65 - 68, XP000287538 [A] 1,11,13,23 * page 66, column L, line 22 - column R, line 6 * * page 30, line 8 - page 32, line 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.121476 |