EP1073940 - PROCEDE ET APPAREIL DE CORRECTION D'ERREURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.06.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 23.04.2008 [2008/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 901 San Antonio Road, M/S UPAL 01-521 Palo Alto, California 94303 / US | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Pour tous les Etats désignés Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, M/S UPAL 01-521 Palo Alto, California 94303 / US | ||
Précédent [2001/06] | Pour tous les Etats désignés Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, M/S UPAL01-521 Palo Alto, California 94303 / US | Inventeur(s) | 01 /
HANKO, James, G. 2746 Ohio Avenue Redwood City, CA 94061 / US | 02 /
RUBERG, Alan, T. 605 Emerald Bay Lane Foster City, CA 94404 / US | [2001/06] | Mandataire(s) | Harris, Ian Richard D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2001/06] | Harris, Ian Richard D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99919917.7 | 20.04.1999 | [2001/06] | WO1999US08646 | Numéro de priorité, date | US19980063342 | 20.04.1998 Format original publié: US 63342 | [2001/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9954802 | Date: | 28.10.1999 | Langue: | EN | [1999/43] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1073940 | Date: | 07.02.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.10.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1073940 | Date: | 31.07.2002 | Langue: | EN | [2002/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.05.2000 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [2001/06] | CPC: |
G06F3/1462 (EP,US);
G06F11/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/06] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FEHLERKORREKTUR | [2001/06] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING ERROR CORRECTION | [2001/06] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE CORRECTION D'ERREURS | [2001/06] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/06] | 14.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 29.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.07.2002 | BE | 31.07.2002 | CH | 31.07.2002 | FI | 31.07.2002 | GR | 31.07.2002 | IT | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | NL | 31.07.2002 | DK | 31.10.2002 | SE | 31.10.2002 | PT | 18.11.2002 | ES | 30.01.2003 | CY | 20.04.2003 | LU | 20.04.2003 | IE | 21.04.2003 | MC | 30.04.2003 | [2008/17] |
Précédent [2005/02] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
CY | 20.04.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
MC | 30.04.2003 | ||
Précédent [2004/44] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
CY | 20.04.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Précédent [2004/39] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
LU | 20.04.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Précédent [2004/29] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
IE | 21.04.2003 | ||
Précédent [2004/05] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
ES | 30.01.2003 | ||
Précédent [2003/48] | AT | 31.07.2002 | |
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Précédent [2003/46] | AT | 31.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
DK | 31.10.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Précédent [2003/31] | AT | 31.07.2002 | |
CH | 31.07.2002 | ||
FI | 31.07.2002 | ||
GR | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Précédent [2003/22] | FI | 31.07.2002 | |
GR | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
PT | 18.11.2002 | ||
Précédent [2003/20] | FI | 31.07.2002 | |
GR | 31.07.2002 | ||
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
Précédent [2003/14] | FI | 31.07.2002 | |
NL | 31.07.2002 | ||
SE | 31.10.2002 | ||
Précédent [2003/10] | NL | 31.07.2002 | |
SE | 31.10.2002 | ||
Précédent [2003/03] | SE | 31.10.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0661634 (IBM [US]) [A] 1-28* column 4, line 37 - column 5, line 37 *; | [X]US5664091 (KEEN HENRY D [US]) [X] 1-5,11,15-19,25 * claim 1 * |