EP1089123 - ECRAN ANTI-LUMIERE TEXTILE POUR CARTOUCHE DE FILM PHOTOGRAPHIQUE ET CARTOUCHE DE FILM PHOTOGRAPHIQUE AINSI OBTENUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.07.2009 [2009/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2007/18] | Pour tous les Etats désignés FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2001/14] | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. No. 210 Nakanuma, Minami-ashigara-shi Kanagawa-ken, 250-0123 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TSURUMAKI, Satoru Fuji Photo Film Co., Ltd. 210, Nakanuma Minami-ashigara-shi, Kanagawa 250-0123 / JP | 02 /
IMAI, Akio Kanematsu Corporation Seabance N-Kan 2-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8005 / JP | [2001/14] | Mandataire(s) | Albrecht, Thomas, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/14] | Albrecht, Thomas, Dr., et al Kraus, Weisert & Partner Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99922610.3 | 01.06.1999 | [2001/14] | WO1999JP02903 | Numéro de priorité, date | JP19980169319 | 02.06.1998 Format original publié: JP 16931998 | JP19980341115 | 13.11.1998 Format original publié: JP 34111598 | [2001/14] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9963403 | Date: | 09.12.1999 | Langue: | EN | [1999/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1089123 | Date: | 04.04.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1089123 | Date: | 30.07.2008 | Langue: | EN | [2008/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 09.12.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2002 | Classification | IPC: | G03C3/00 | [2001/14] | CPC: |
G03C3/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2001/14] | Titre | Allemand: | LICHTUNDURCHLÄSSIGES GEWEBE FÜR PHOTOGRAPHISCHE FILMPATRONEN UND PHOTOGRAPHISCHE FILMPATRONE | [2001/14] | Anglais: | LIGHT SHIELDING CLOTH FOR PHOTOGRAPHIC FILM CARTRIDGE AND PHOTOGRAPHIC FILM CARTRIDGE | [2001/14] | Français: | ECRAN ANTI-LUMIERE TEXTILE POUR CARTOUCHE DE FILM PHOTOGRAPHIQUE ET CARTOUCHE DE FILM PHOTOGRAPHIQUE AINSI OBTENUE | [2001/14] | Entrée dans la phase régionale | 04.12.2000 | Traduction produite | 04.12.2000 | Taxe nationale de base payée | 04.12.2000 | Taxe de recherche payée | 04.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.12.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 04.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/14] | 15.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 14.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0452900 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [Y] 1-9 * page 2, line 3 - line 4 * * page 3, line 45 - line 57 * * examples 12,13 * * claims 1,5-10,12,13,18 *; | [Y]EP0217227 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [Y] 1-9 * page 1, paragraph 1 * * page 4, paragraph 2 - paragraph 4 * * page 5, paragraph L * * claims 1,2,4,13 * | Recherche internationale | [X]JPH01254952 (KONISHIROKU PHOTO IND); | [Y]JPH06295025 (FUJI PHOTO FILM CO LTD); | [Y]JPH09120116 (FUJI PHOTO FILM CO LTD); | [A]JPS6257255U |