EP1085083 - MILIEU DE CULTURE POUR CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/12] | MILIEU DE CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU | ||
[2001/43] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, LU | publié le 10.02.2010 [2010/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | [2007/18] |
Précédent [2001/12] | Pour tous les Etats désignés CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SHIBUYA, Kazushi, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 02 /
ATSUMI, Masaru, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 03 /
TSUNAKAWA, Shigeyuki, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 04 /
NOGAKI, Kaneo, Chugai Seiyaku K. K. 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | [2001/12] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2001/12] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99922611.1 | 01.06.1999 | [2001/12] | WO1999JP02904 | Numéro de priorité, date | JP19980150957 | 01.06.1998 Format original publié: JP 15095798 | [2001/12] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9963058 | Date: | 09.12.1999 | Langue: | EN | [1999/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1085083 | Date: | 21.03.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1085083 | Date: | 02.05.2007 | Langue: | EN | [2007/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 09.12.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2002 | Classification | IPC: | C12N5/02, C12P21/00 | [2001/12] | CPC: |
C12P21/00 (EP,US);
C12N5/00 (KR);
C12N5/0018 (EP,US);
C12N2500/40 (EP,US);
C12N2500/80 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/12] | Titre | Allemand: | KULTURMEDIUM ZUR KULTIVIERUNG TIERISCHER ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINEN DURCH DESSEN VERWENDUNG | [2001/43] | Anglais: | CULTURE MEDIUM FOR CULTURING OF ANIMAL CELLS AND METHOD FOR PRODUCING PROTEINS USING THE SAME | [2007/18] | Français: | MILIEU DE CULTURE POUR CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU | [2001/43] |
Précédent [2001/12] | MEDIEN ZUR KULTIVIERUNG VON TIERISCHEN ZELLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINS DURCH DEREN VERWENDUNG | ||
Précédent [2001/12] | MEDIA FOR CULTURING ANIMAL CELLS AND PROCESS FOR PRODUCING PROTEIN BY USING THE SAME | ||
Précédent [2001/12] | MILIEU DE CULTURE DE CELLULES ANIMALES ET PROCEDE DE PRODUCTION DE PROTEINES EN UTILISANT CE MILIEU | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2000 | Traduction produite | 22.12.2000 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2000 | Taxe de recherche payée | 22.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.06.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 22.12.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/12] | 13.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2007 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 02.05.2007 | FI | 02.05.2007 | LU | 01.06.2007 | MC | 30.06.2007 | GR | 03.08.2007 | PT | 02.10.2007 | [2010/06] |
Précédent [2008/21] | FI | 02.05.2007 | |
MC | 30.06.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
Précédent [2008/17] | FI | 02.05.2007 | |
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | Citations: | Recherche | [X]JPH0239882 ; | [A]CN1157694 ; | [A]US3856627 (NAGASAWA T, et al) [A] 1-14 * abstract * * column 1 - column 3, line 12 * * example 1 *; | [X]WO9523212 (SEA RUN HOLDINGS INC [US]) [X] 1-14 * the whole document *; | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900423), vol. 014, no. 197, Database accession no. (C - 0712), & JP02039882 A 19900208 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD) [X] 1-14 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 40, Database accession no. 2001-375305 [40], XP002214165 & CN1157694 A 19970827 [A] 1-14 * abstract * | Recherche internationale | [Y]JPS4954581 ; | [Y]JPH01148181 (JGC CORP); | [Y]JPH0239882 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD); | [Y]JPH0638704 (MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD) |