EP1082155 - APPAREILS DE DISPERSION DE POUDRE SECHE ET LEURS METHODES D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.08.2007 [2007/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nektar Therapeutics 150 Industrial Road San Carlos, CA 94070 / US | [2003/20] |
Précédent [2001/13] | Pour tous les Etats désignés Inhale Therapeutic Systems, Inc. 150 Industrial Road San Carlos, CA 94070 / US | ||
Précédent [2001/11] | Pour tous les Etats désignés Inhale Therapeutic Systems 150 Industrial Road San Carlos, California 94070 / US | Inventeur(s) | 01 /
BURR, John, D. 1135 Cedarwood Way Redwood City, CA 94061 / US | 02 /
SMITH, Adrian, E. 2803 Alhambra Drive Belmont, CA 94002 / US | 03 /
HALL, Randy, K. 107 Lotus Circle Carson City, Nevada 89703 / US | 04 /
SNYDER, Herm 627 Big Bend Pacifica, CA 94044 / US | 05 /
SCHULER, Carlos 10344 Denison Avenue Cupertino, CA 95014 / US | 06 /
AXFORD, George, S. 447 Norfolk Drive Pacifica, CA 94044 / US | 07 /
RAY, Charles 5310 Paso del Rio Way Concord, CA 94521 / US | [2001/18] |
Précédent [2001/15] | 01 /
BURR, John, D. 1135 Cedarwood Way Redwood City, CA 94061 / US | ||
02 /
SMITH, Adrian, E. 2803 Alhambra Drive Belmont, CA 94002 / US | |||
03 /
HALL, Randy, K. 717 Sylvan Avenue Mountain View, CA 94041 / US | |||
04 /
SNYDER, Herm 627 Big Bend Pacifica, CA 94044 / US | |||
05 /
SCHULER, Carlos 10344 Denison Avenue Cupertino, CA 95014 / US | |||
06 /
AXFORD, George, S. 447 Norfolk Drive Pacifica, CA 94044 / US | |||
07 /
RAY, Charles 5310 Paso del Rio Way Concord, CA 94521 / US | |||
Précédent [2001/14] | 01 /
BURR, John, D. 1135 Cedarwood Way Redwood City, CA 94061 / US | ||
02 /
SMITH, Adrian, E. 2803 Alhambra Drive Belmont, CA 94002 / US | |||
03 /
HALL, Randy, K. 717 Sylvan Avenue Mountain View, CA 94041 / US | |||
04 /
SNYDER, Herm 627 Big Bend Pacifica, CA 94044 / US | |||
05 /
SCHULER, Carlos 10344 Denison Avenue Cupertino, CA 95014 / US | |||
06 /
AXFORD, George, S. 447 Norfolk Drive Pacifica, CA 94044 / US | |||
07 /
RAY, Charles 582 Cutwater Lane Foster City, CA 94404 / US | |||
Précédent [2001/13] | 01 /
BURR, John, D. 1135 Cedarwood Way Redwood City, CA 94061 / US | ||
02 /
SMITH, Adrian, E. 2803 Alhambra Drive Belmont, CA 94002 / US | |||
03 /
HALL, Randy, K. 717 Sylvan Avenue Mountain View, CA 94041 / US | |||
04 /
SNYDER, Herm 627 Big Bend Pacifica, CA 94044 / US | |||
05 /
SCHULER, Carlos 10344 Denison Avenue Cupertino, CA 95014 / US | |||
06 /
AXFORD, George, S. 2727 Edison Street 116 San Mateo, CA 94403 / US | |||
07 /
RAY, Charles 582 Cutwater Lane Foster City, CA 94404 / US | |||
Précédent [2001/11] | 01 /
BURR, John, D. 1135 Cedarwood Way Redwood City, CA 94061 / US | ||
02 /
SMITH, Adrian, E. 2803 Alhambra Drive Belmont, CA 94002 / US | |||
03 /
HALL, Randy, K. 717 Sylvan Avenue Mountain View, CA 94041 / US | |||
04 /
SNYDER, Herm 501 Daleview Belmont, CA 94002 / US | |||
05 /
SCHULER, Carlos 10344 Denison Avenue Cupertino, CA 95014 / US | |||
06 /
AXFORD, George, S. 2727 Edison Street 116 San Mateo, CA 94403 / US | |||
07 /
RAY, Charles 582 Cutwater Lane Foster City, CA 94404 / US | Mandataire(s) | Evens, Paul Jonathan, et al Maguire Boss 24 East Street St. Ives, Cambridgeshire PE27 5PD / GB | [N/P] |
Précédent [2001/11] | Evens, Paul Jonathan, et al Maguire Boss, 5 Crown Street St. Ives, Cambridge PE27 5EB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99924396.7 | 19.05.1999 | [2001/11] | WO1999US11180 | Numéro de priorité, date | US19980087929P | 04.06.1998 Format original publié: US 87929 P | US19990312434 | 14.05.1999 Format original publié: US 312434 | [2001/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9962495 | Date: | 09.12.1999 | Langue: | EN | [1999/49] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1082155 | Date: | 14.03.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1082155 | Date: | 13.09.2006 | Langue: | EN | [2006/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.02.2000 | Classification | IPC: | A61M15/00 | [2001/11] | CPC: |
A61M15/0028 (EP,US);
A61M11/02 (KR);
A61M15/0036 (EP,US);
B05B11/062 (EP,US);
A61M15/0086 (EP,US);
A61M2202/064 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/11] | Etats autorisant lextension | AL | 15.12.2000 | LT | 15.12.2000 | LV | 15.12.2000 | MK | 15.12.2000 | RO | 15.12.2000 | SI | 15.12.2000 | Titre | Allemand: | ABGABEVORRICHTUNGEN FÜR TROCKENPULVER SOWIE DEREN ANWENDUNGSVERFAHREN | [2001/11] | Anglais: | DRY POWDER DISPERSING APPARATUS AND METHODS FOR THEIR USE | [2001/11] | Français: | APPAREILS DE DISPERSION DE POUDRE SECHE ET LEURS METHODES D'UTILISATION | [2001/11] | Entrée dans la phase régionale | 15.12.2000 | Taxe nationale de base payée | 15.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.12.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.12.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/11] | 08.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.2006 | Taxe de délivrance payée | 24.05.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP06076024.6 / EP1685866 | Opposition(s) | 14.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XAY]US3918451 (STEIL EMERAM) [X] 10 * figures 2-4; claims 1,3,4 * [A] 4 [Y] 1; | [A]US5366122 (GUENTERT BERNHARD [DE], et al) [A] 1,4,10,23* column 5, line 6 - column 6, line 2 *; | [XDAY]US5740794 (SMITH ADRIAN E [US], et al) [XD] 23 * column 22, line 22 - line 28 * * column 23, line 9 - line 12 * [A] 4 [Y] 1 | par le demandeur | US5740794 |