EP1086438 - SYSTEME DE LECTURE DE CARTES A PUCE UNIVERSEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.03.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.04.2008 [2008/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FRANCE TELECOM 6 Place d'Alleray 75015 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2001/13] | Pour tous les Etats désignés FRANCE TELECOM 6, Place d'Alleray 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
GEOFFROY, Philippe 4, rue Yves Farge F-38600 Fontaine / FR | 02 /
BALESTRO, Freddy 8, chemin de la Bastille F-38700 La Tronche / FR | 03 /
BOUVIER, Jacky 23, rue Champ Noyaret F-38240 Meylan / FR | [2001/13] | Mandataire(s) | Audier, Philippe André, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Précédent [2003/02] | Audier, Philippe André, et al Brevalex, 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2001/13] | Des Termes, Monique, et al c/o Société de Protection des Inventions 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99925123.4 | 17.06.1999 | [2001/13] | WO1999FR01458 | Numéro de priorité, date | FR19980007757 | 19.06.1998 Format original publié: FR 9807757 | [2001/13] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9966447 | Date: | 23.12.1999 | Langue: | FR | [1999/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1086438 | Date: | 28.03.2001 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1086438 | Date: | 22.05.2002 | Langue: | FR | [2002/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.1999 | Classification | IPC: | G06K7/08 | [2001/13] | CPC: |
G06K7/0004 (EP);
G06K19/07 (EP);
G06K7/0008 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB, IT, NL [2001/13] | Titre | Allemand: | LESESYSTEM FÜR UNIVERSALCHIPKARTEN | [2001/13] | Anglais: | UNIVERSAL CHIP CARD READING SYSTEM | [2001/13] | Français: | SYSTEME DE LECTURE DE CARTES A PUCE UNIVERSEL | [2001/13] | Entrée dans la phase régionale | 30.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 30.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.12.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/13] | 29.10.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.11.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2002 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 22.05.2002 | IT | 22.05.2002 | NL | 22.05.2002 | DE | 23.08.2002 | ES | 28.11.2002 | [2008/18] |
Précédent [2004/05] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
DE | 23.08.2002 | ||
ES | 28.11.2002 | ||
Précédent [2003/31] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
DE | 23.08.2002 | ||
Précédent [2003/17] | GB | 22.05.2002 | |
NL | 22.05.2002 | ||
Précédent [2003/10] | NL | 22.05.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5451763 (PICKETT DAVID R ET AL) [Y] 1,3-6 * abstract * * column 5, lines 1-33 *; | [Y]EP0769765 (SCHEIDT & BACHMANN GMBH) [Y] 1,3-6 * the whole document *; | [A]FR2622330 (SAMOKINE GEORGES) [A] 3 * figure 3 * |