EP1027757 - COMMUNICATIONS REDONDANTES DANS UN RELAIS DE PROTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 20.11.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.11.2009 | Rejet de la demande | publié le 23.12.2009 [2009/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2000/33] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
POZZUOLI, Marzio 266 Mathewson Street Maple, Ontario L6A 1B4 / CA | [2000/33] | Mandataire(s) | Goode, Ian Roy, et al London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Goode, Ian Roy, et al London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2000/33] | Goode, Ian Roy, et al GE LONDON PATENT OPERATION, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99927212.3 | 04.06.1999 | [2000/33] | WO1999US12460 | Numéro de priorité, date | US19980092030 | 05.06.1998 Format original publié: US 92030 | [2000/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9963635 | Date: | 09.12.1999 | Langue: | EN | [1999/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1027757 | Date: | 16.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.12.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.04.2005 | Classification | IPC: | H02H3/00, H02H1/00, H02H3/05 | [2005/23] | CPC: |
H02H1/0069 (EP,US);
H02H3/05 (EP,US);
H02H7/261 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/33] | H02H3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2000/33] | Titre | Allemand: | REDUNDANTE DATENÜBERTRAGUNG IN EINEM SCHUTZRELAIS | [2000/33] | Anglais: | REDUNDANT COMMUNICATIONS IN A PROTECTIVE RELAY | [2000/33] | Français: | COMMUNICATIONS REDONDANTES DANS UN RELAIS DE PROTECTION | [2000/33] | Entrée dans la phase régionale | 06.03.2000 | Taxe nationale de base payée | 06.03.2000 | Taxe de recherche payée | 09.06.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.06.2000 | Requête en examen déposée [2000/33] | 23.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.2009 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 03.08.2009 | 22.07.2009 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 03.08.2009 | Date des procédures orales | 03.08.2009 | Date des procédures orales (annulées) | 04.08.2009 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2009/52] | 14.08.2009 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2009/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4689708 (HAGER HELMUT [CH], et al) [A] 1* column 9, line 17 - line 29 *; | [X]WO9811641 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1,11,21 * page 6, line 25 - page 7, line 11 * | Recherche internationale | [A]US3725818 (NURMOHAMED A, et al); | [A]US4899383 (EINOLF JR CHARLES W [US], et al) | par le demandeur | US4689708 | US4972290 | WO9811641 |