EP1075292 - DISPOSITIF D'INJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.08.2003 [2003/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2002/32] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 178 13342 Berlin / DE | ||
Précédent [2001/07] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 170/178 13353 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
WEBER, Wilfried Am Stücklesberg 10 D-72296 Schopfloch / DE | [2001/07] | Mandataire(s) | Frank, Gerhard, et al Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt Schwarzwaldstrasse 1A 75173 Pforzheim / DE | [N/P] |
Précédent [2001/07] | Frank, Gerhard, Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt, Schwarzwaldstrasse 1A 75173 Pforzheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99929032.3 | 24.04.1999 | [2001/07] | WO1999DE01244 | Numéro de priorité, date | DE1998119409 | 30.04.1998 Format original publié: DE 19819409 | [2001/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9956805 | Date: | 11.11.1999 | Langue: | DE | [1999/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1075292 | Date: | 14.02.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.11.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1075292 | Date: | 14.08.2002 | Langue: | DE | [2002/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.11.1999 | Classification | IPC: | A61M5/20 | [2001/07] | CPC: |
A61M5/2033 (EP,US);
A61M2005/206 (EP,US);
A61M2005/2086 (EP,US);
A61M2005/3152 (EP,US);
A61M2205/581 (EP,US);
A61M5/31511 (EP,US);
A61M5/3157 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/07] | Etats autorisant lextension | AL | 20.10.2000 | LT | 20.10.2000 | LV | 20.10.2000 | MK | 20.10.2000 | RO | 20.10.2000 | SI | 20.10.2000 | Titre | Allemand: | INJEKTIONSVORRICHTUNG | [2001/07] | Anglais: | INJECTION DEVICE | [2001/07] | Français: | DISPOSITIF D'INJECTION | [2001/07] | Entrée dans la phase régionale | 20.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 20.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.11.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.10.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/07] | 02.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.12.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2001 | 03   M06   Taxe payée le   25.07.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [AD]DE3113977 (ASSMANN FRANZ RUDOLF) [AD] 1-50* the whole document *; | [X]FR2567760 (HIBON JOSEPH [FR]) [X] 1,4-6,29 * page 5, line 28 - page 7, line 19; figure - *; | [X]DE8912091U (8912091) [X] 1,4-6,29 * the whole document *; | [A]US5026349 (SCHMITZ WILLIAM B [US], et al) [A] 1 * column 8, line 1 - line 23; figure - *; | [X]US5137516 (RAND PAUL K [GB], et al) [X] 1-6,8,15,27-29 * column A; figure - *; | [X]FR2733155 (TEBRO [LU]) [X] 1,4-6,29 * page 18, line 1 - page 19, line 31; figures 11-15 * | par le demandeur | DE1491842 | DE2950140 | DE3113977 | DE2436000 | EP0144625 | EP0577448 | EP0666084 | EP0516473 |