EP1093466 - PROCEDE DE PREPARATION D'AMIDON HYDROXYALKYLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.11.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.2005 | Demande réputée retirée | publié le 28.12.2005 [2005/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRAIN PROCESSING CORPORATION 1600 Oregon Street Muscatine, Iowa 52761 / US | [2001/17] | Inventeur(s) | 01 /
KIGHTLINGER, Adrian, P. 6 Coventry Lane Muscatine, IA 52761 / US | 02 /
ANTRIM, Richard, L. 3715 170th Street N.E. Solon, IA 52333 / US | [2001/17] | Mandataire(s) | WP Thompson 8th Floor 1 Mann Island Liverpool L3 1BP / GB | [N/P] |
Précédent [2001/17] | W.P. Thompson & Co. Coopers Building, Church Street Liverpool L1 3AB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99931858.7 | 23.06.1999 | [2001/17] | WO1999US14100 | Numéro de priorité, date | US19980090313P | 23.06.1998 Format original publié: US 90313 P | [2001/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9967295 | Date: | 29.12.1999 | Langue: | EN | [1999/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1093466 | Date: | 25.04.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.12.1999 | Classification | IPC: | C08B31/12, C08B31/00 | [2001/17] | CPC: |
C08B31/006 (EP,US);
C08B31/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/17] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HYDROXYALKYLSTÄRKE | [2001/17] | Anglais: | METHOD FOR PREPARING HYDROXYALKYL STARCH | [2001/17] | Français: | PROCEDE DE PREPARATION D'AMIDON HYDROXYALKYLE | [2001/17] | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 11.01.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.01.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.01.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/17] | 09.11.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.11.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.04.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/52] | 19.07.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPS5747301 ; | [Y]US2802000 (CALDWELL CARLYLE G, et al) [Y] 1,5-12 * column 8, line 5 - line 12; examples IX,,XX *; | [Y]DE1019288 (UNION CARBIDE CORP) [Y] 1,5-12 * column 3, line 7 - line 26 *; | [X]US3422088 (TUSCHHOFF JOHN V, et al) [X] 2-4 * column 3, line 4 - line 19 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820702), vol. 6, no. 118, Database accession no. (C - 111), & JP57047301 A 19820318 (SHIKISHIMA BOSEKI KK) [X] 1,5-12 * abstract * | [ ] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 82, no. 17, Database accession no. 33819E | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19821004), vol. 97, no. 14, Database accession no. 111553e, page 86 | [Y] - HARUO ZUZUKI ET AL., "Hydroxyethylation of starches with ethylene oxide", CHEMICAL ABSTRACTS, (19641221), vol. 61, no. 13, Database accession no. 16290h, XP002114770 [Y] 1,5-12 * abstract * | [ ] - KOGYO KAGAKU ZASSHI, (1964), vol. 67, no. 6, pages 932 - 935 |