EP1058828 - SYSTEME D'EXTRACTION ET DE DILUTION EN LIGNE D'UN ECHANTILLON REPRESENTATIF D'UN MILIEU TRAITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.04.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis, MN 55408 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis MN 55408 / US | ||
Précédent [2000/50] | Pour tous les Etats désignés Honeywell Inc. Honeywell Plaza MN12-8251 P.O. Box 524 Minneapolis Minnesota 55440-0524 / US | Inventeur(s) | 01 /
FREUD, Paul, J. 3113 Cloverly Drive Furlong, PA 18925 / US | [2000/50] | Mandataire(s) | Findlay, Alice Rosemary Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2000/50] | Findlay, Alice Rosemary Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99936115.7 | 23.02.1999 | [2000/50] | WO1999US03832 | Numéro de priorité, date | US19980030463 | 25.02.1998 Format original publié: US 30463 | [2000/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9944034 | Date: | 02.09.1999 | Langue: | EN | [1999/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1058828 | Date: | 13.12.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.09.1999 | Classification | IPC: | G01N1/38 | [2000/50] | CPC: |
G01N1/38 (EP,US);
G01N15/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/50] | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUR IN-LINE EXTRAKTION UND VERDÜNNUNG EINER REPRÄSENTATIVEN PROBE EINES BEARBEITETEN STOFFES | [2000/50] | Anglais: | SYSTEM FOR THE IN-LINE EXTRACTION AND DILUTION OF A REPRESENTATIVE SAMPLE OF A PROCESSED MEDIUM | [2000/50] | Français: | SYSTEME D'EXTRACTION ET DE DILUTION EN LIGNE D'UN ECHANTILLON REPRESENTATIF D'UN MILIEU TRAITE | [2000/50] | Entrée dans la phase régionale | 14.08.2000 | Taxe nationale de base payée | 14.08.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.08.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.09.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/50] | 23.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.11.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/21] | 11.12.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2002 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5410907 (STROEM HANS [SE], et al) [A] 1,7,11 * column 2, line 61 - column 3, line 33; figures 2,3 *; | [A]US5332512 (WELLS DAVID [US]) [A] 1,7,11 * column 1, lines 10-23 * * column 2, lines 5-38; figure 2 *; | [A]US3791196 (LEPPER J) [A] 1,7,11 * column 3, line 34 - column 4, line 31 *; | [A]EP0550045 (AIR PROD & CHEM [US]) [A] 1,7,11 * column 3, lines 1-30 * * column 6, line 29 - column 7; figure 1 *; | [A]US4633706 (ITO SEITOKU [JP], et al) [A] 1,7,11 * column 3, lines 14-36; figure 1 * |