EP1112235 - REVETEMENT POUR OUTILS UTILISES DANS LE TRAVAIL DU VERRE TREMPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - demandeur | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Précédent [2002/48] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Leonrodstrasse 54 80636 München / DE | ||
Précédent [2001/27] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Leonrodstrasse 54 80636 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
GADOW, Rainer Lärchenstrasse 5a D-84544 Aschau / DE | 02 /
BRAND, Jochen Reuterstrasse 23 D-38126 Braunschweig / DE | 03 /
KILLINGER, Andreas Paracelsusstrasse 52 D-70771 Leinfelden / DE | [2001/27] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Précédent [2001/27] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99940126.8 | 02.08.1999 | [2001/27] | WO1999EP05603 | Numéro de priorité, date | DE19981034968 | 03.08.1998 Format original publié: DE 19834968 | [2001/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0007951 | Date: | 17.02.2000 | Langue: | DE | [2000/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1112235 | Date: | 04.07.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.02.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1112235 | Date: | 27.11.2002 | Langue: | DE | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.02.2000 | Classification | IPC: | C03B40/00, C03B9/46, C03B9/48 | [2001/27] | CPC: |
C23C30/00 (EP,US);
C03B40/00 (EP,US);
C03B7/11 (EP,US);
C23C30/005 (EP,US);
Y10T428/31678 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/27] | Titre | Allemand: | BESCHICHTUNG FÜR WERKZEUGE ZUR BEARBEITUNG VON WÄRMEBEHANDELTEM GLAS | [2001/27] | Anglais: | COATING FOR TOOLS USED TO PROCESS HEAT TREATED GLASS | [2001/27] | Français: | REVETEMENT POUR OUTILS UTILISES DANS LE TRAVAIL DU VERRE TREMPE | [2001/27] | Entrée dans la phase régionale | 31.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 31.01.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.01.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.02.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 31.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/27] | 05.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.08.2002 | Taxe de délivrance payée | 30.08.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 27.11.2002 | GR | 27.11.2002 | IE | 27.11.2002 | NL | 27.11.2002 | DK | 27.02.2003 | PT | 27.02.2003 | SE | 27.02.2003 | CY | 02.08.2003 | LU | 02.08.2003 | [2007/23] |
Précédent [2004/39] | FI | 27.11.2002 | |
GR | 27.11.2002 | ||
IE | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
CY | 02.08.2003 | ||
LU | 02.08.2003 | ||
Précédent [2004/36] | FI | 27.11.2002 | |
GR | 27.11.2002 | ||
IE | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
CY | 02.08.2003 | ||
Précédent [2003/43] | FI | 27.11.2002 | |
GR | 27.11.2002 | ||
IE | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/42] | GR | 27.11.2002 | |
IE | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/31] | GR | 27.11.2002 | |
NL | 27.11.2002 | ||
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/30] | NL | 27.11.2002 | |
PT | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/29] | PT | 27.02.2003 | |
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/19] | SE | 27.02.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5026415 (YAMAMOTO KIYOSHI [JP], et al) [X] 1-19; | [X]US5380349 (TANIGUCHI YASUSHI [JP], et al) [X] 1-19; | [XA]US5770294 (SAKAMOTO YASUAKI [JP]) [X] 1,2,7-14,19 [A] 3-6,15-18; | [PA]WO9947346 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE])[PA] 1-19 |