EP1131149 - Dispositif filtrant doté d'au moins deux chambres filtrantes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/37] | DISTRIBUTEUR D'INVERSION DESTINE A UN DISPOSITIF FILTRANT DOTE D'AU MOINS DEUX CHAMBRES FILTRANTES | ||
[2003/07] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.08.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 30.04.2008 [2008/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HYDAC FILTERTECHNIK GMBH Industriegebiet 66280 Sulzbach/Saar / DE | [N/P] |
Précédent [2001/37] | Pour tous les Etats désignés Hydac Filtertechnik GmbH Industriegebiet 66280 Sulzbach/Saar / DE | Inventeur(s) | 01 /
FREIDINGER, Martin Bliesransbacher Strasse 42a D-66130 Saarbrücken / DE | [2001/37] | Mandataire(s) | Bartels und Partner, Patentanwälte Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2001/37] | Patentanwälte Bartels und Partner Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99944492.0 | 24.08.1999 | [2001/37] | WO1999EP06194 | Numéro de priorité, date | DE1998151193 | 06.11.1998 Format original publié: DE 19851193 | [2001/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0027502 | Date: | 18.05.2000 | Langue: | DE | [2000/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1131149 | Date: | 12.09.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.05.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1131149 | Date: | 15.10.2003 | Langue: | DE | [2003/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.05.2000 | Classification | IPC: | B01D46/42, B01D35/12, F16K31/60, F16K35/02 | [2001/37] | CPC: |
G05G5/00 (EP,US);
B01D35/12 (EP,US);
B01D35/147 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/37] | Titre | Allemand: | Filteranordnung mit mindestens zwei Filterkammern | [2003/07] | Anglais: | Filter arrangement with at least two filter chambers | [2003/07] | Français: | Dispositif filtrant doté d'au moins deux chambres filtrantes | [2003/07] |
Précédent [2001/37] | UMSCHALTVENTIL FÜR FILTERANORDNUNG MIT MINDESTENS ZWEI FILTERKAMMERN | ||
Précédent [2001/37] | REVERSING VALVE FOR A FILTER ARRANGEMENT WITH AT LEAST TWO FILTER CHAMBERS | ||
Précédent [2001/37] | DISTRIBUTEUR D'INVERSION DESTINE A UN DISPOSITIF FILTRANT DOTE D'AU MOINS DEUX CHAMBRES FILTRANTES | Entrée dans la phase régionale | 06.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 06.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/37] | 10.01.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.2003 | Taxe de délivrance payée | 25.02.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 15.10.2003 | FI | 15.10.2003 | IE | 15.10.2003 | DK | 15.01.2004 | GR | 15.01.2004 | PT | 15.03.2004 | [2008/18] |
Précédent [2007/23] | CY | 15.10.2003 | |
FI | 15.10.2003 | ||
IE | 15.10.2003 | ||
DK | 15.01.2004 | ||
GR | 15.01.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 15.10.2003 | |
IE | 15.10.2003 | ||
DK | 15.01.2004 | ||
GR | 15.01.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 15.10.2003 | |
IE | 15.10.2003 | ||
GR | 15.01.2004 | ||
Précédent [2004/33] | FI | 15.10.2003 | |
GR | 15.01.2004 | ||
Précédent [2004/26] | FI | 15.10.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]DE4011419 (KNECHT FILTERWERKE GMBH [DE]) [DA] 1-7 * the whole document *; | [A]EP0569931 (KSB AG [DE]) |