EP1123247 - SYSTEME DE CYLINDRES DE CONTACT D'UNE ENROULEUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.09.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 09.07.2008 [2008/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kampf GmbH & Co. Maschinenfabrik Mühlener Strasse 36-42 D-51674 Wiehl / DE | [N/P] |
Précédent [2001/33] | Pour tous les Etats désignés Kampf GmbH & Co. Maschinenfabrik Mühlener Strasse 36-42 D-51674 Wiehl / DE | Inventeur(s) | 01 /
HUTZENLAUB, Armin Am Stichelberg 24 D-51674 Wiehl / DE | 02 /
KUNKEL, Dietmar Horst-Köhler-Strasse 35 D-51674 Wiehl / DE | [2001/33] | Mandataire(s) | Thul, Hermann Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Thul, Hermann Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2001/33] | Thul, Hermann, Dipl.-Phys. Zentrale Patentabteilung, Rheinmetall AG, Rheinmetall Allee 1 40476 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99947355.6 | 15.09.1999 | [2001/33] | WO1999EP06826 | Numéro de priorité, date | DE1998148532 | 21.10.1998 Format original publié: DE 19848532 | [2001/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0023364 | Date: | 27.04.2000 | Langue: | DE | [2000/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1123247 | Date: | 16.08.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.04.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1123247 | Date: | 13.11.2002 | Langue: | DE | [2002/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.04.2000 | Classification | IPC: | B65H18/26, B65H19/22, B65H27/00 | [2001/33] | CPC: |
B65H27/00 (EP,US);
B65H18/26 (EP,US);
F16C19/55 (EP,US);
F16C23/10 (EP,US);
F16C3/22 (EP,US);
B65H2301/4148 (EP,US);
B65H2402/30 (EP,US);
B65H2404/1321 (EP,US);
B65H2404/13211 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, IT [2002/46] |
Précédent [2001/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | KONTAKTWALZENSYSTEM EINER WICKELMASCHINE | [2001/33] | Anglais: | CONTACT ROLLERS FOR A WINDING MACHINE | [2001/33] | Français: | SYSTEME DE CYLINDRES DE CONTACT D'UNE ENROULEUSE | [2001/33] | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.04.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.02.2001 | Requête en examen déposée [2001/33] | 16.11.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.02.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2002 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 13.11.2002 | FR | 13.11.2002 | GB | 13.11.2002 | IT | 13.11.2002 | [2008/18] |
Précédent [2006/14] | FI | 13.11.2002 | |
FR | 13.11.2002 | ||
GB | 13.11.2002 | ||
Précédent [2004/22] | FI | 13.11.2002 | |
GB | 13.11.2002 | ||
Précédent [2003/43] | FI | 13.11.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2343677 (AHLSTROEM OY [FI]) [A] 1,8 * figure - *; | [AD]DE3941384 (KAMPF GMBH & CO MASCHINENFABRIK) [AD] 1,3,8,9 * figure -; claim 1 *; | [PA]WO9941174 (KAMPF GMBH & CO MASCHF [DE], et al) [PA] 1,8* figure -; claim 1 * |