EP1117917 - PROCEDE PERMETTANT DE REGENERER UN CATALYSEUR A ACCUMULATION DE NOx [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.05.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.07.2003 [2003/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/30] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHÜRZ, Willibald Seilerberg 2 D-93089 Aufhausen / DE | 02 /
ELLMER, Dietmar Plattnerbergweg 5 D-93199 Schillertswiesen / DE | [2001/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99955708.5 | 14.09.1999 | [2001/30] | WO1999DE02928 | Numéro de priorité, date | DE1998144082 | 25.09.1998 Format original publié: DE 19844082 | [2001/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0019075 | Date: | 06.04.2000 | Langue: | DE | [2000/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1117917 | Date: | 25.07.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.04.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1117917 | Date: | 17.07.2002 | Langue: | DE | [2002/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.04.2000 | Classification | IPC: | F02D41/02, F02D41/14, F01N3/10 | [2001/30] | CPC: |
B01D53/9495 (EP);
F01N13/009 (EP);
F01N3/0842 (EP);
F01N3/10 (KR);
F02D41/0275 (EP);
F02D41/1441 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/29] |
Précédent [2001/30] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM REGENERIEREN EINES NOx-SPEICHERKATALYSATORS | [2001/30] | Anglais: | METHOD FOR REGENERATING AN NOx STORAGE CATALYTIC CONVERTER | [2001/30] | Français: | PROCEDE PERMETTANT DE REGENERER UN CATALYSEUR A ACCUMULATION DE NOx | [2001/30] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.03.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/30] | 21.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.02.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.04.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PA]EP0898067 (NISSAN MOTOR [JP]) [PA] 1-8 * column 1, line 21 - column 3, line 29 * * column 4, line 57 - column 13, line 1 * * figures 1,3,9 *; | [PA]WO9855742 (SIEMENS AG [DE], et al) [PA] 1-7 * the whole document *; | [A]EP0636770 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-7 * column 1, line 9 - column 2, line 4 * * column 2, line 34 - line 56 * * column 3, line 46 - column 21, line 32 *; | [A]EP0733787 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1,8 * the whole document *; | [A]EP0585900 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0814248 (NGK INSULATORS LTD [JP]) [A] 1,9 * the whole document * |