EP1133850 - APPAREIL ET METHODE DE CHIFFREMENT PAR BLOCS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/38] | APPAREIL DE CHIFFREMENT | ||
[2009/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.04.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.04.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.05.2010 [2010/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [N/P] |
Précédent [2001/38] | Pour tous les Etats désignés BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | Inventeur(s) | 01 /
BILCHEV, George 33 Elmers Lane Ipswich IP5 2GW / GB | [2001/38] | Mandataire(s) | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Intellectual Property Department Ground Floor BT Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [N/P] |
Précédent [2009/47] | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Group Legal Intellectual Property Department PP C5A, BT Centre 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | ||
Précédent [2001/38] | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Group Legal Services, Intellectual Property Department, 8th Floor, Holborn Centre 120 Holborn London EC1N 2TE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99956182.2 | 23.11.1999 | [2001/38] | WO1999GB03891 | Numéro de priorité, date | GB19980025644 | 23.11.1998 Format original publié: GB 9825644 | [2001/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0031916 | Date: | 02.06.2000 | Langue: | EN | [2000/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1133850 | Date: | 19.09.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.06.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1133850 | Date: | 03.06.2009 | Langue: | EN | [2009/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.06.2000 | Classification | IPC: | H04L9/06, H04L9/00 | [2001/38] | CPC: |
H04L9/0662 (EP,US);
H04L2209/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/20] |
Précédent [2001/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BLOCKVERSCHLÜSSELUNG | [2009/01] | Anglais: | BLOCK CIPHER SYSTEM AND METHOD | [2009/01] | Français: | APPAREIL ET METHODE DE CHIFFREMENT PAR BLOCS | [2009/01] |
Précédent [2001/38] | VERSCHLÜSSELUNGSVERFAHREN | ||
Précédent [2001/38] | A CIPHER | ||
Précédent [2001/38] | APPAREIL DE CHIFFREMENT | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2001 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.05.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/38] | 27.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.2009 | Taxe de délivrance payée | 14.04.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 24.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO8907375 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1,12,13,23,34,41,53,54,63,75 * page 4, line 1 - page 5, line 30 * * page 6, line 1 - line 18 *; | [A]EP0267647 (PHILIPS NV [NL]) [A] 1,23,41,63 * column 2, line L - column 3, line 13 * * column 4, line 1 - line 45 * * column 5, line 1 - line 28 *; | [A]JPH05102960 ; | [A]US4984271 (GOTO KENJIRO [JP]) [A] 1,23,41 * column A; figure 3 * | [A] - NANDI S ET AL, "THEORY AND APPLICATIONS OF CELLULAR AUTOMATA IN CRYPTOGRAPHY", IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, NEW YORK (US), (19941201), vol. 43, no. 12, pages 1346 - 1356, XP000484159 [A] 1,3,12,23,25,41,49,53,63,71 * abstract * * page 1348, column R, line 6 - line 34 * * page 1351, column R, paragraph L - page 1352, column L, line 16 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/12.338094 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930820), vol. 017, no. 456, Database accession no. (E - 1418), & JP05102960 A 19930423 (NEC CORP) [A] 7-10,28-31,45-48,67-70 * abstract * |