EP1047544 - SUPPORT DE MOULE DESTINE AUX MOULES SERVANT A LA FABRICATION DE BOTTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES EN PLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.04.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.04.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.06.2003 [2003/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Main Group S.p.A. Viale dell'Industria, 65 35129 Padova / IT | [2000/44] | Inventeur(s) | 01 /
LORENZIN, Lorenzo Via Ugo Foscolo, 13 I-35031 Abano Terme / IT | [2000/44] | Mandataire(s) | Modiano, Guido, et al Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2000/44] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 99957292.8 | 09.11.1999 | [2000/44] | WO1999EP08564 | Numéro de priorité, date | IT1998PD00265 | 13.11.1998 Format original publié: IT PD980265 | [2000/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0029204 | Date: | 25.05.2000 | Langue: | EN | [2000/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1047544 | Date: | 02.11.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.05.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1047544 | Date: | 12.06.2002 | Langue: | EN | [2002/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.05.2000 | Classification | IPC: | B29D31/50, B29D31/51 | [2000/44] | CPC: |
B29D35/0018 (EP);
A43B1/0027 (EP);
B29D35/06 (EP);
B29D35/084 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, IT [2002/24] |
Précédent [2000/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | FORMHALTER FÜR FORMWERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG VON STIEFELN ODER SCHUHEN AUS KUNSTSTOFF | [2000/44] | Anglais: | MOLD HOLDER FOR MOLDS FOR MANUFACTURING BOOTS OR THE LIKE MADE OF PLASTICS | [2000/44] | Français: | SUPPORT DE MOULE DESTINE AUX MOULES SERVANT A LA FABRICATION DE BOTTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES EN PLASTIQUE | [2000/44] | Entrée dans la phase régionale | 25.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 25.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/47] | 13.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.12.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 22.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.03.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH01280405 ; | [A]FR1476421 (FRIEDRICH STÜBBE) [A] 1 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900131), vol. 014, no. 053, Database accession no. (C - 0683), & JP01280405 A 19891110 (ACHILLES CORP) [A] 1 * abstract * |