EP1044123 - SYSTEME AUTOMATIQUE DE MESURE ET D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE PNEUS DE VEHICULE ET PROCEDE DE MESURE ET D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE PNEUS DE VEHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.12.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.01.2007 [2007/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/06] |
Précédent [2000/42] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
HAAS, Hardy Silcherstrasse 3 D-71254 Ditzingen / DE | 02 /
MOELLER, Hubert 38, boulevard Flandrin F-75116 Paris / FR | 03 /
FAYE, Ian Parlerstrasse 14 D-70192 Stuttgart / DE | 04 /
VOLLERT, Herbert Oberriexinger Weg 75 D-71665 Vaihingen/Enz / DE | [2001/14] |
Précédent [2000/42] | 01 /
HAAS, Hardy Silcherstrasse 3 D-71254 Ditzingen / DE | ||
02 /
MOELLER, Hubert 38, boulevard Flandrin F-75116 Paris / FR | |||
03 /
FAYE, Ian Parlerstrasse 14 D-70192 Stuttgart / DE | |||
04 /
VOLLERT, Herbert Körnerstrasse 71 D-74348 Lauffen/Neckar / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99957938.6 | 28.10.1999 | [2000/42] | WO1999DE03449 | Numéro de priorité, date | DE1998151563 | 09.11.1998 Format original publié: DE 19851563 | [2000/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0027678 | Date: | 18.05.2000 | Langue: | DE | [2000/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1044123 | Date: | 18.10.2000 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.05.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1044123 | Date: | 08.02.2006 | Langue: | DE | [2006/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.05.2000 | Classification | IPC: | B60S5/04 | [2000/42] | CPC: |
B60S5/02 (EP,US);
B60S5/046 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/20] |
Précédent [2000/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES FAHRZEUG- REIFENDRUCKMESS/- EINSTELLSYSTEM UND FAHRZEUG- REIFENDRUCKMESS/- EINSTELLVERFAHREN | [2000/42] | Anglais: | SYSTEM FOR AUTOMATICALLY MEASURING/ADJUSTING THE TIRE PRESSURE OF A MOTOR VEHICLE AND METHOD FOR MEASURING/ADJUSTING THE TIRE PRESSURE OF A MOTOR VEHICLE | [2000/42] | Français: | SYSTEME AUTOMATIQUE DE MESURE ET D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE PNEUS DE VEHICULE ET PROCEDE DE MESURE ET D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE PNEUS DE VEHICULE | [2000/42] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2000 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/03] | 19.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.2005 | Taxe de délivrance payée | 28.11.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3308080 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,2,4,8,14,18 * abstract * * page 9, line 22 - page 12, line 14 *; | [A]WO9403391 (BRAZZELLI GIAN CARLO [IT], et al) [A] 1,18 * abstract ** page 8, line 24 - page 10, line 5 *; | [A]GB2323453 (KING ANDRE ALAN DONALD [GB]) [A] 1,2,4,5,15,16,18 * abstract * * page 9, line 4 - page 10, line 24 * |