EP1135642 - DISPOSITIF POUR RACCORDER DES TRON ONS DE CONDUITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.2004 [2004/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/39] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
HAJE, Detlef Paul-Schlesiger-Strasse 13 D-46236 Bottrop / DE | 02 /
SCHOLL, Lothar Luxemburger Allee 43 D-45481 Mülheim a.d. Ruhr / DE | [2001/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99959325.4 | 24.11.1999 | [2001/39] | WO1999EP09087 | Numéro de priorité, date | EP19980123061 | 09.12.1998 Format original publié: EP 98123061 | [2001/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0034707 | Date: | 15.06.2000 | Langue: | DE | [2000/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1135642 | Date: | 26.09.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.06.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1135642 | Date: | 23.04.2003 | Langue: | DE | [2003/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.06.2000 | Classification | IPC: | F16L23/036, F16L17/06 | [2001/39] | CPC: |
F16L23/00 (EP,US);
F16L23/036 (KR)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI [2003/17] |
Précédent [2001/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM VERBINDEN VON LEITUNGSABSCHNITTEN | [2001/39] | Anglais: | DEVICE FOR CONNECTING CONDUIT SECTIONS | [2001/39] | Français: | DISPOSITIF POUR RACCORDER DES TRON ONS DE CONDUITE | [2001/39] | Entrée dans la phase régionale | 02.05.2001 | Taxe nationale de base payée | 02.05.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.05.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.06.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/39] | 11.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 20.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE1286356 (KERNFORSCHUNG GMBH GES FUER) [A] 1,3,4,11-13 * the whole document *; | [AD]DE2452770 (HOCHTEMPERATUR REAKTORBAU GMBH) [AD] 1,7-13* figures 1-4; claims 1-4 *; | [AD]DE19711580 (BOLIK TORSTEN [DE]) [AD] 1,2,5-10 * the whole document * |