EP1250203 - PROCEDE D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES MOULES D'UNE MACHINE A FABRIQUER DES MOULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.06.2004 [2004/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DISA INDUSTRIES A/S Herlev Hovedgade 17 2730 Herlev / DK | [2002/43] | Inventeur(s) | 01 /
JOHANSEN, Jan, Bechmann Bakkevej 7 DK-3050 Humleb k / DK | [2002/43] | Mandataire(s) | Roerboel, Leif, et al Budde Schou A/S Hausergade 3 1128 Copenhagen K / DK | [N/P] |
Précédent [2002/43] | Roerboel, Leif, et al Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Soegade 10 1601 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 99962130.3 | 27.12.1999 | [2002/43] | WO1999DK00737 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0147654 | Date: | 05.07.2001 | Langue: | EN | [2001/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1250203 | Date: | 23.10.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.07.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1250203 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.07.2001 | Classification | IPC: | B22C11/10, B22C15/02 | [2002/43] | CPC: |
B22C15/02 (EP,US);
B22C11/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES [2003/27] |
Précédent [2002/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER GIESSFORMEN EINER GIESSFORMENMASCHIENE | [2002/43] | Anglais: | METHOD OF IMPROVING THE MOULD QUALITY OF A MOULD-FORMING MACHINE | [2002/43] | Français: | PROCEDE D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES MOULES D'UNE MACHINE A FABRIQUER DES MOULES | [2002/43] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 29.07.2002 | Requête en examen déposée [2002/43] | 17.12.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2003 | Taxe de délivrance payée | 28.04.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5161603 (VOLKOMICH ANATOLY A [SU], et al) [A] 1-7; | [A]US5647424 (LARSEN JENS PETER [DK], et al) [A] 1-7 |