EP1057377 - MONTAGE DE CIRCUIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2005 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2009 | Changement - demandeur | publié le 18.11.2009 [2009/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Pour :DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2009/47] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour :DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | |||
Précédent [2003/20] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour :DE
Philips Intellectual Property & Standards GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg / DE | |||
Précédent [2002/40] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour :DE
Philips Corporate Intellectual Property GmbH 20099 Hamburg / DE | |||
Précédent [2000/49] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour :DE
Philips Corporate Intellectual Property GmbH Habsburgerallee 11 52066 Aachen / DE | Inventeur(s) | 01 /
DERRA, Gunther, H. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
FISCHER, Hanns, E. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
GANSER, Hans, G. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 04 /
KRÜCKEN, Thomas Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 05 /
MOENCH, Holger Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 06 /
SNIJKERS, Rob Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2000/49] | Mandataire(s) | Dusseldorp, Jan Charles Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2000/49] | Dusseldorp, Jan Charles INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 99964531.0 | 02.12.1999 | [2000/49] | WO1999EP09594 | Numéro de priorité, date | EP19980204287 | 17.12.1998 Format original publié: EP 98204287 | [2000/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0036883 | Date: | 22.06.2000 | Langue: | EN | [2000/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1057377 | Date: | 06.12.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.06.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1057377 | Date: | 03.11.2004 | Langue: | EN | [2004/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.06.2000 | Classification | IPC: | H05B41/292 | [2000/49] | CPC: |
H05B41/2928 (EP,US);
H05B41/00 (KR);
Y02B20/00 (EP,US);
Y10S315/05 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, NL [2004/45] |
Précédent [2000/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | SCHALTUNGSANORDNUNG | [2000/49] | Anglais: | CIRCUIT ARRANGEMENT | [2000/49] | Français: | MONTAGE DE CIRCUIT | [2000/49] | Entrée dans la phase régionale | 18.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/09] | 29.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.06.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 17.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.09.2004 | Taxe de délivrance payée | 01.09.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP02080149.4 / EP1296543 | Opposition(s) | 04.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 03.11.2004 | BE | 03.11.2004 | NL | 03.11.2004 | [2006/14] |
Précédent [2005/51] | AT | 03.11.2004 | |
BE | 03.11.2004 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 03.11.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE4410177 (HELLA KG HUECK & CO [DE]) [A] 1* column 1, line 59 - column 2, line 13; figures 1,2 *; | [X]DE4439885 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-4,6 * column 1, line 52 - column 1, line 57 * * column 4, line 43 - column 4, line 64; figures 1,2 *; | [XD]US5608294 (DERRA GUNTHER H [DE], et al) [XD] 1-4,6 * column 1, line 24 - column 2, line 53; figure 4 * |