EP1146832 - SYSTEME ET PROCEDE POUR ENLEVER UN DISPOSITIF DE REPOSITIONNEMENT DES DENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/43] | SYSTEME ET PROCEDE DE SEPARATION D'ARTICLES DE MISE EN PLACE DE DENTS | ||
[2008/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2009 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.08.2014 [2014/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Align Technology, Inc. 881 Martin Avenue Santa Clara, CA 95050 / US | [2008/14] |
Précédent [2001/43] | Pour tous les Etats désignés Align Technology, Inc. 442 Potrero Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHISHTI, Muhammad 970 Corte Madera Avenue No.302 Sunnyvale, CA 94086 / US | 02 /
PHAN, Loc, X. 31 Jacklin Circle Milpitas, CA 95035 / US | [2002/11] |
Précédent [2001/43] | 01 /
CHISHTI, Muhammad 970 Corte Madera Avenue No.302 Sunnyvale, CA 94086 / US | ||
02 /
PHAN, Loc, X. 2042 19th Avenue San Francisco, CA 94116 / US | Mandataire(s) | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2007/47] | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Précédent [2001/43] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire, 100 Gray's Inn Road London WC1X 8AL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99965043.5 | 23.11.1999 | [2001/43] | WO1999US28008 | Numéro de priorité, date | US19980110189P | 30.11.1998 Format original publié: US 110189 P | US19990250962 | 16.02.1999 Format original publié: US 250962 | [2001/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0032131 | Date: | 08.06.2000 | Langue: | EN | [2000/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1146832 | Date: | 24.10.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.06.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1146832 | Date: | 12.11.2008 | Langue: | EN | [2008/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 08.06.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2006 | Classification | IPC: | A61C7/08 | [2008/20] | CPC: |
A61C7/00 (EP,US);
A61C7/08 (EP,US);
A61C2201/007 (EP,US);
A61C7/002 (EP,US)
|
Précédent IPC [2001/43] | A61C3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/43] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM LÖSEN VON ZAHNPOSITIONIERUNGSVORRICHTUNGEN | [2001/43] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR RELEASING TOOTH POSITIONING APPLIANCES | [2001/43] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE POUR ENLEVER UN DISPOSITIF DE REPOSITIONNEMENT DES DENTS | [2008/20] |
Précédent [2001/43] | SYSTEME ET PROCEDE DE SEPARATION D'ARTICLES DE MISE EN PLACE DE DENTS | Entrée dans la phase régionale | 02.07.2001 | Taxe nationale de base payée | 02.07.2001 | Taxe de recherche payée | 02.07.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.06.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 02.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/43] | 12.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.05.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.09.2008 | Taxe de délivrance payée | 26.09.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP08165311.5 / EP2002797 | Opposition(s) | 13.08.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.11.2008 | BE | 12.11.2008 | CY | 12.11.2008 | DK | 12.11.2008 | FI | 12.11.2008 | IT | 12.11.2008 | NL | 12.11.2008 | IE | 23.11.2008 | LU | 23.11.2008 | CH | 30.11.2008 | LI | 30.11.2008 | MC | 30.11.2008 | SE | 12.02.2009 | GR | 13.02.2009 | ES | 23.02.2009 | PT | 13.04.2009 | [2014/32] |
Précédent [2011/25] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
CY | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
LU | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
GR | 13.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Précédent [2010/44] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
CY | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
LU | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Précédent [2010/06] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Précédent [2009/32] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
Précédent [2009/30] | AT | 12.11.2008 | |
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
Précédent [2009/21] | ES | 23.02.2009 | Citations: | Recherche | [X]US3848335 (BERGERSEN E) [X] 1,2,5 * column 5, line 66 - column 6, line 4 * * claims 1,2 *; | [DA]US4755139 (ABBATTE GERARD P [US], et al) [DA] 1,4,7,18,21,32 * column 4, lines 27-68 * * column 5, lines 33-50 ** column 7, lines 4-21 *; | [X]US5607300 (TEPPER HARRY W [US]) [X] 21,23,33-35 * column 6, lines 43-49 * * figure 11; claim 12 * | Recherche internationale | [X]US3950851 (BERGERSEN EARL O); | [X]US4526540 (DELLINGER EUGENE L [US]); | [A]US4591341 (ANDREWS LAWRENCE F [US]); | [A]US4793803 (MARTZ MARTIN G [US]); | [A]US4983334 (ADELL LOREN S [US]); | [X]US5645421 (SLOOTSKY GARY LEE [US]) | par le demandeur | US3950851 | US4526540 | US4755139 | US4798534 | US4856991 | US5035613 | US5055039 | US5059118 | US5186623 | US5975893 | - KLEEMANN; JANSSEN, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 673 - 680 | - CURETON, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 390 - 395 | - CHIAPPONE, J. CLIN. ORTHODON., (1980), vol. 14, pages 121 - 133 | - SHILLIDAY, AM. J. ORTHODONTICS, (1971), vol. 59, pages 596 - 599 | - WELLS, AM. J. ORTHODONTICS, (1970), vol. 58, pages 351 - 366 | - COTTINGHAM, AM. J. ORTHODONTICS, (1969), vol. 55, pages 23 - 31 |