EP1139855 - PROCEDE ET APPAREIL PERMETTANT DE REALISER UN TEST DU CHAMP VISUEL, ET PROGRAMMES D'ORDINATEURS DESTINES A LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.08.2009 [2009/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HEIJL, Anders Biskopsgatan 22 223 62 Lund / SE | Pour tous les Etats désignés OLSSON, Jonny Bomvägen 20 226 51 Lund / SE | Pour tous les Etats désignés BENGTSSON, Boel Fru Alstad, Stengarden 231 96 Trelleborg / SE | [2008/35] |
Précédent [2001/41] | Pour tous les Etats désignés HEIJL, Anders Biskopsgatan 22 223 62 Lund / SE | ||
Pour tous les Etats désignés OLSSON, Jonny Bomvägen 20 226 51 Lund / SE | |||
Pour tous les Etats désignés Bengtsson, Boel Fru Alstad, Stengarden 231 96 Trelleborg / SE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2001/41] | Mandataire(s) | Perklev, Karin Cecilia, et al AWAPATENT AB P.O. Box 5117 200 71 Malmö / SE | [N/P] |
Précédent [2001/41] | Perklev, Karin Cecilia, et al AWAPATENT AB, P.O. Box 5117 200 71 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99965653.1 | 15.12.1999 | [2001/41] | WO1999SE02365 | Numéro de priorité, date | SE19980004616 | 30.12.1998 Format original publié: SE 9804616 | US19990114799P | 04.01.1999 Format original publié: US 114799 P | [2001/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0040140 | Date: | 13.07.2000 | Langue: | EN | [2000/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1139855 | Date: | 10.10.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.07.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1139855 | Date: | 27.08.2008 | Langue: | EN | [2008/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 13.07.2000 | Classification | IPC: | A61B3/024, G06F9/44 | [2001/41] | CPC: |
A61B3/024 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, GB, LI [2004/21] |
Précédent [2001/41] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG EINES GESICHTFELDTESTES UND COMPUTERPROGRAMM ZUM VERARBEITEN DER RESULTATE DAVON | [2001/41] | Anglais: | A METHOD AND AN APPARATUS FOR PERFORMING A VISUAL FIELD TEST, AND COMPUTER PROGRAMS FOR PROCESSING THE RESULTS THEREOF | [2001/41] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL PERMETTANT DE REALISER UN TEST DU CHAMP VISUEL, ET PROGRAMMES D'ORDINATEURS DESTINES A LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE | [2001/41] | Entrée dans la phase régionale | 29.06.2001 | Taxe nationale de base payée | 29.06.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.06.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 29.06.2001 | Requête en examen déposée [2001/41] | 24.03.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.01.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 24.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB2305515 (INTERZEAG AG [CH]); | [A]EP0363811 (ORVILLE GORDON); | [A]US5319398 (WEIJLAND ALBERT [CH]) |