EP1153151 - PIECES MOULEES SOUS PRESSION EN SUPERALLIAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.12.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 10.02.2010 [2010/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Précédent [2007/08] | Pour tous les Etats désignés UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 Financial Plaza Hartford Connecticut 06101 / US | ||
Précédent [2001/46] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 1 Financial Plaza Hartford, Connecticut 06101 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHIRRA, John, Joseph 126 Windermere Lane Ellington, CT 06029 / US | 02 /
BORG, Christopher, Anthony 25 Fairlee Road West Hartford, CT 06107 / US | 03 /
HATALA, Robert, William 720 Foster Road South Windsor, CT 06074 / US | [2001/46] | Mandataire(s) | Leckey, David Herbert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2001/46] | Leckey, David Herbert, et al Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99968962.3 | 22.12.1999 | [2001/46] | WO1999US31000 | Numéro de priorité, date | US19980113567P | 23.12.1998 Format original publié: US 113567 P | [2001/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0037695 | Date: | 29.06.2000 | Langue: | EN | [2000/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1153151 | Date: | 14.11.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.06.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1153151 | Date: | 21.02.2007 | Langue: | EN | [2007/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.06.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2002 | Classification | IPC: | C22C19/07, C22C19/05, C22C1/02 | [2002/45] | CPC: |
C22F1/10 (EP);
C22C19/05 (KR);
C22C19/055 (EP);
C22C19/056 (EP)
|
Précédent IPC [2001/46] | C22C19/07, C22C19/05 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SUPERLEGIERUNGSDRUCKGUSSTEILE | [2001/46] | Anglais: | DIE CAST SUPERALLOY ARTICLES | [2001/46] | Français: | PIECES MOULEES SOUS PRESSION EN SUPERALLIAGE | [2001/46] | Entrée dans la phase régionale | 23.07.2001 | Taxe nationale de base payée | 23.07.2001 | Taxe de recherche payée | 23.07.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.06.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 23.07.2001 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/46] | 05.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.10.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 23.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.12.2004 | Taxe de délivrance payée | 24.12.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/05] | Requête en poursuite de la procédure de: | 23.12.2003 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.12.2003 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.01.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.02.2007 | BE | 21.02.2007 | CH | 21.02.2007 | CY | 21.02.2007 | DK | 21.02.2007 | FI | 21.02.2007 | IT | 21.02.2007 | LI | 21.02.2007 | NL | 21.02.2007 | SE | 21.05.2007 | GR | 22.05.2007 | ES | 01.06.2007 | PT | 23.07.2007 | [2010/06] |
Précédent [2008/23] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
IT | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Précédent [2008/18] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | Citations: | Recherche | [X]JPS5316663 (TOSHIBA MACHINE CO LTD) [X] 1-23 * abstract *; | [X]US4284124 (KOMATSU MIKIYA, et al) [X] 1-23 * column 1, line 6 - column 2, line 19 * * column 7, lines 37-40 *; | [X]US4512383 (SUZUKI SHUNSUKE [JP], et al) [X] 1-23 * column 8, line 50 - line 53; table 1 *; | [X] - MA ET AL, "Investigation of microstructure of fine grain cast IN718 compressor blade from abroad", STN CAPLUS, XX, XX, (19980323), vol. 128, no. 12, XP002136723 [X] 1-23 * abstract * | Recherche internationale | [Y]US4437913 (FUKUI YUTAKA [JP], et al); | [Y]US5120373 (MILLER JOHN A [US], et al); | [Y]US5130087 (HENRY MICHAEL F [US]); | [A]US5154884 (WUKUSICK CARL S [US], et al); | [A]US5182080 (BELTRAN ADRIAN M [US], et al); | [Y]US5399313 (ROSS EARL W [US], et al); | [AP]US5897718 (HESSELL STEVEN J [GB], et al); | [YP]US5938863 (MALLEY DAVID R [US]) |