blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP4398942

EP4398942 - LIEURS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS DES CONJUGUÉS ANTICORPS-MÉDICAMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  14.06.2024
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentLa publication internationale a été faite
Statut actualisé le  17.03.2023
Dernier événement   Tooltip15.11.2024Changement : État(s) autorisant la validationpublié le 18.12.2024  [2024/51]
15.11.2024Changement - Etats autorisant l'extensionpublié le 18.12.2024  [2024/51]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Orum Therapeutics Inc.
2fl, 281-25, Munji-ro
Yuseong-gu
Daejeon 34050 / KR
[2024/29]
Inventeur(s)01 / FISHKIN, Nathan
Cambridge, Massachusetts 02142 / US
02 / BAI, Chen
Cambridge, Massachusetts 02142 / US
03 / TAKROURI, Khuloud
Cambridge, Massachusetts 02142 / US
04 / PARK, Peter U.
Cambridge, Massachusetts 02142 / US
 [2024/29]
Mandataire(s)Simmons & Simmons LLP (Munich)
Lehel Carré
Gewürzmühlstraße 11
80538 Munich / DE
[N/P]
Précédent [2024/29]Simmons & Simmons LLP (Munich)
Lehel Carré
Thierschplatz 6
80538 Munich / DE
Numéro de la demande, date de dépôt22866845.507.09.2022
[2024/29]
WO2022IB58428
Numéro de priorité, dateUS202163241914P08.09.2021         Format original publié: US 202163241914 P
US202163293591P23.12.2021         Format original publié: US 202163293591 P
US202263351639P13.06.2022         Format original publié: US 202263351639 P
US202263374282P01.09.2022         Format original publié: US 202263374282 P
[2024/29]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche
N°:WO2023037268
Date:16.03.2023
Langue:EN
[2023/11]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP4398942
Date:17.07.2024
Langue:EN
La demande publiée par l'OMPI le 16.03.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen.
[2024/29]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:KR16.03.2023
ClassificationIPC:A61K47/68, A61P35/00
[2024/29]
CPC:
A61P35/00 (EP,IL,KR,US); A61K47/6803 (EP,IL,KR,US); A61K47/6849 (EP,IL,KR);
A61K47/6855 (EP,IL,KR); A61K47/6867 (EP,IL,KR); A61K47/6869 (EP,IL,KR);
A61K47/6889 (EP,IL,KR) (-)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2024/29]
TitreAllemand:LINKER ZUR VERWENDUNG IN ANTIKÖRPER-WIRKSTOFF-KONJUGATEN[2024/29]
Anglais:LINKERS FOR USE IN ANTIBODY DRUG CONJUGATES[2024/29]
Français:LIEURS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS DES CONJUGUÉS ANTICORPS-MÉDICAMENT[2024/29]
Entrée dans la phase régionale05.04.2024Taxe nationale de base payée 
05.04.2024Taxe de recherche payée 
05.04.2024Taxe(s) de désignation payée(s) 
05.04.2024Taxe d'examen payée 
Procédure dexamen05.04.2024Requête en examen déposée  [2024/29]
22.10.2024Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
Taxes payéesTaxe annuelle
05.04.2024Taxe annuelle Année du brevet 03
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Cité dansRecherche internationale[A]WO2010053732  (CELGENE CORP [US], et al);
 [A]KR20170036698  (CELGENE CORP [US]);
 [A]US2021154321  (YANG XIANGKUN [US]);
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.