blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP4551588

EP4551588 - CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ UTILISANT UN TAMPON D'ÉLUTION COMPRENANT DE LA GLYCINE ET DE L'ARGININE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  11.04.2025
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentLa publication internationale a été faite
Statut actualisé le  12.01.2024
Précédentinconnu
Statut actualisé le  15.08.2023
Dernier événement   Tooltip11.04.2025Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevetspublié le 14.05.2025 [2025/20]
11.04.2025La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie 
11.04.2025Requête en examen présentéepublié le 14.05.2025 [2025/20]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome
Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045 / JP
[2025/20]
Inventeur(s)01 / LU, Wei
Lexington, Massachusetts 02421 / US
[2025/20]
Mandataire(s)Elkington and Fife LLP
Prospect House
8 Pembroke Road
Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB
[2025/20]
Numéro de la demande, date de dépôt23751078.907.07.2023
[2025/20]
WO2023IB57035
Numéro de priorité, dateUS202263359120P07.07.2022         Format original publié: US 202263359120 P
[2025/20]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche
N°:WO2024009279
Date:11.01.2024
Langue:EN
[2024/02]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche
N°:EP4551588
Date:14.05.2025
Langue:EN
La demande publiée par l'OMPI le 11.01.2024, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen.
[2025/20]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP11.01.2024
ClassificationIPC:C07K1/22, C12N9/16, C12N9/40
[2025/20]
CPC:
C07K1/22 (EP); C12N9/16 (EP); C12N9/2465 (EP);
C12Y301/06001 (EP); C12Y301/06013 (EP); C12Y302/01022 (EP)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   ME,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2025/20]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
État(s) autorisant la validationKHPas encore payé
MAPas encore payé
MDPas encore payé
TNPas encore payé
TitreAllemand:AFFINITÄTSCHROMATOGRAPHIE UNTER VERWENDUNG EINES GLYCIN UND ARGININ ENTHALTENDEN ELUTIONSPUFFERS[2025/20]
Anglais:AFFINITY CHROMATOGRAPHY USING AN ELUTION BUFFER COMPRISING GLYCINE AND ARGININE[2025/20]
Français:CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ UTILISANT UN TAMPON D'ÉLUTION COMPRENANT DE LA GLYCINE ET DE L'ARGININE[2025/20]
Entrée dans la phase régionale17.01.2025Taxe nationale de base payée 
17.01.2025Taxe(s) de désignation payée(s) 
17.01.2025Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen17.01.2025Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
17.01.2025Requête en examen déposée  [2025/20]
17.01.2025Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Cité dansRecherche internationale[XI]EP0340573  (BASF AG [DE]) [X] 1,3,4,11,12,14-17,24-27,30,31 * example 6 * [I] 10,13,18-23,28,29,32;
 [XI]WO2013115926  (ATYR PHARMA INC [US]) [X] 1,11,12,14-16,19,20,24,25,27,31 * page 133, line 27 - page 134, line 3 * [I] 3,4,10,13,17,18,21-23,26,28-30,32;
 [XI]CN109678951  (WUXI BIOLOGICS SHANGHAI CO LTD) [X] 1,3,11,12,14,24,25,27,31 * examples 1-3 * [I] 4,10,13,15-23,26,28-30,32;
 [XI]  - ADAM HUSK ET AL, "Monoclonal Antibody Purification (Nicotiana benthamiana Plants)", BIO-PROTOCOL, Sunnyvale, CA, USA, (20140101), vol. 4, no. 2, doi:10.21769/BioProtoc.1034, ISSN 2331-8325, XP055327175 [X] 1,3,11,12,14-16,24,27,31 * recipe 5, 7; procedure 16-18 * [I] 4,10,13,17-23,25,26,28-30,32

DOI:   http://dx.doi.org/10.21769/BioProtoc.1034
 [Y]  - HIPWELL M C ET AL, "Affinity chromatography on an homologous series of immobilised N^6-w-aminoalkyl amp. The effect of ligand-matrix spacer length on ligand-enzyme interaction", FEBS LETTERS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 42, no. 3, doi:10.1016/0014-5793(74)80764-7, ISSN 0014-5793, (19740615), pages 355 - 359, (19740615), XP025599968 [Y] 1,3,4,10-32 * page 358, right-hand column, last paragraph, second sentence *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(74)80764-7
 [Y]  - O'CARRA P ET AL, "Spacer arms in affinity chromatography: Use of hydrophilic arms to control or eliminate nonbiospecific adsorption effects", FEBS LETTERS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 43, no. 2, doi:10.1016/0014-5793(74)80993-2, ISSN 0014-5793, (19740715), pages 169 - 175, (19740715), XP025904999 [Y] 1,3,4,10-32 * "1. Introduction", second paragraph, figure 2 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(74)80993-2
 [Y]  - ZEMELL R I ET AL, "PYRUVATE-URIDINE DIPHOSPHO-N-ACETYLGLUCOSAMINE TRANSFERASE PURIFICATION TO HOMOGENEITY AND FEEDBACK INHIBITION", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, US, (19750425), vol. 250, no. 8, ISSN 0021-9258, pages 3185 - 3192, XP000901666 [Y] 1,3,4,10-32 * page 3186, right-hand column, last sentence *
 [Y]  - HIXSON H F ET AL, "Affinity chromatograpy: Purification of bovine trypsin and thrombin", ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, ACADEMIC PRESS, US, vol. 154, no. 2, doi:10.1016/0003-9861(73)90002-7, ISSN 0003-9861, (19730201), pages 501 - 509, (19730201), XP024754168 [Y] 1,3,4,10-32 * page 504, right-hand column, last paragraph; page 505, left-hand column, first full paragraph, first sentence *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(73)90002-7
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.