|
12.09.2019 |
Antrag auf Änderung von Kundendaten kann nicht mehr eingetragen werden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2013 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Widerruf des Patents |
Einspruch |
2 |
|
18.11.2013 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
21.10.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
19.10.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
16.10.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2013 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
25 |
|
11.10.2013 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
28.06.2013 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
26.06.2013 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
10 |
|
17.06.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
12.06.2013 |
Brief Beschwerdekammern |
Beschwerde |
1 |
|
07.06.2013 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben |
Beschwerde |
1 |
|
05.06.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
03.06.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
03.06.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
03.06.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
03.06.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
28.05.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
25.05.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
23.05.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
16.05.2013 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
1 |
|
16.05.2013 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
1 |
|
16.05.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
15.05.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
14.05.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
14.05.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
08.05.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
08.05.2013 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Beschwerdeverfahren betreffend |
Beschwerde |
18 |
|
08.05.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
08.05.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
14 |
|
07.05.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
03.05.2013 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Beschwerde |
1 |
|
02.05.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
02.05.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
02.05.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
02.05.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
09.04.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
09.04.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
05.04.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
27.03.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
27.03.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
27.03.2013 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
26.03.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
25.03.2013 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
21 |
|
25.03.2013 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
9 |
|
25.03.2013 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
7 |
|
23.03.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
22.03.2013 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Beschwerdeverfahren betreffend |
Beschwerde |
1 |
|
22.03.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
22.03.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
21.03.2013 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
21.03.2013 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
21.03.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
37 |
|
20.03.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
19.03.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
15.03.2013 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
16 |
|
14.03.2013 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
14.03.2013 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
06.03.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
04.03.2013 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
28.02.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
28.02.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
25.02.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
22.02.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
22.02.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
6 |
|
22.02.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
6 |
|
22.02.2013 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
6 |
|
22.02.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
31.01.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
25.01.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
25.01.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
25.01.2013 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
21.12.2012 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
4 |
|
14.12.2012 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
3 |
|
04.12.2012 |
F3004 Bescheid der Geschäftsstelle |
Beschwerde |
1 |
|
04.12.2012 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
22.11.2012 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
15.11.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
15.11.2012 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
15.11.2012 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Beschwerde |
1 |
|
14.11.2012 |
Rückzahlung von Gebühren |
Beschwerde |
1 |
|
08.11.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
08.11.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
07.11.2012 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
07.11.2012 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.11.2012 |
Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
40 |
|
07.11.2012 |
Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
40 |
|
22.10.2012 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
12.10.2012 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
21.09.2012 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Beschwerde |
1 |
|
21.09.2012 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Beschwerde |
1 |
|
06.07.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
21.06.2012 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
15.06.2012 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
3 |
|
15.06.2012 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
3 |
|
07.06.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
22.05.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
17.05.2012 |
Fax im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
30 |
|
16.05.2012 |
Mitteilung der Großen Beschwerdekammer während des Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
5 |
|
16.05.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
07.05.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
05.05.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
30.04.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
25.04.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
20.04.2012 |
Eingabe betreffend die mündliche Verhandlung im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
18.04.2012 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Beschwerde |
1 |
|
18.04.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
16.04.2012 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Beschwerde |
1 |
|
12.04.2012 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
12.04.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
12.04.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
05.04.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
4 |
|
05.04.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
05.04.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
30.03.2012 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
30.03.2012 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
27.03.2012 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
26.03.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
48 |
|
21.03.2012 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
1 |
|
21.03.2012 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
1 |
|
21.03.2012 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
29 |
|
21.03.2012 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
2 |
|
21.03.2012 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
15 |
|
22.02.2012 |
Mitteilung der Großen Beschwerdekammer während des Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
16.02.2012 |
Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
16.02.2012 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
16.02.2012 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
16.02.2012 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
20.12.2011 |
Mitteilung der Geschäftsstelle im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
15.12.2011 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
15.12.2011 |
Anordnung der Grossen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
08.12.2011 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
17 |
|
07.12.2011 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2011 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
3 |
|
06.12.2011 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Überfrüfungsverfahren betreffend |
Beschwerde |
3 |
|
06.12.2011 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
06.12.2011 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
12 |
|
06.12.2011 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
12 |
|
06.12.2011 |
Eingabe im Überprüfungsverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
06.12.2011 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Beschwerde |
1 |
|
06.12.2011 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Beschwerde |
1 |
|
05.12.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.11.2011 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Widerruf des Patents |
Einspruch |
2 |
|
04.10.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Beschwerde |
1 |
|
30.09.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Beschwerde |
1 |
|
29.09.2011 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
26.09.2011 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
64 |
|
26.09.2011 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
64 |
|
30.06.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
20.06.2011 |
Allgemeine Anfrage |
Beschwerde |
1 |
|
16.06.2011 |
Allgemeine Anfrage |
Beschwerde |
1 |
|
14.02.2011 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
29 |
|
14.02.2011 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
29 |
|
04.02.2011 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
04.02.2011 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Beschwerde |
1 |
|
03.02.2011 |
Vollmacht |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
Vollmacht |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
03.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
03.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
4 |
|
03.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
2 |
|
03.02.2011 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
1 |
|
01.02.2011 |
Vollmacht |
Beschwerde |
1 |
|
01.02.2011 |
F3004 Bescheid der Geschäftsstelle |
Beschwerde |
5 |
|
01.02.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
01.02.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
01.02.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
01.02.2011 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
5 |
|
01.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
01.02.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
5 |
|
31.01.2011 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
31.01.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
5 |
|
31.01.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
4 |
|
31.01.2011 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Beschwerde |
1 |
|
31.01.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
4 |
|
31.01.2011 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Beschwerde |
4 |
|
28.01.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Beschwerde |
2 |
|
28.01.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Beschwerde |
3 |
|
28.01.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Beschwerde |
3 |
|
26.01.2011 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
3 |
|
25.01.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
3 |
|
18.01.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
17.01.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
13.01.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
13.01.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
10.01.2011 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
07.01.2011 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
2 |
|
06.01.2011 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
09.12.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
08.12.2010 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
22 |
|
08.12.2010 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
11 |
|
08.12.2010 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
2 |
|
08.12.2010 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
5 |
|
08.12.2010 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
1 |
|
03.12.2010 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
41 |
|
18.11.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
17.11.2010 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Beschwerde |
1 |
|
15.11.2010 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Beschwerde |
1 |
|
22.10.2010 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
14.10.2010 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
4 |
|
13.10.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
09.10.2010 |
Antrag auf Vertreterwechsel |
Beschwerde |
1 |
|
07.10.2010 |
Antrag auf Vertreterwechsel |
Beschwerde |
1 |
|
06.10.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
05.10.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
04.10.2010 |
Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung |
Beschwerde |
2 |
|
30.09.2010 |
Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung |
Beschwerde |
2 |
|
28.09.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
22.09.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
17.09.2010 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
4 |
|
15.09.2010 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
07.09.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
30.08.2010 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
16 |
|
26.08.2010 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
16 |
|
09.12.2009 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
02.12.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
2 |
|
02.12.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
14 |
|
02.12.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
8 |
|
02.12.2009 |
Beschwerdeerwiderung |
Beschwerde |
14 |
|
30.11.2009 |
Beschwerdeerwiderung |
Beschwerde |
38 |
|
29.09.2009 |
F3040 Fristverlängerung: Ja/Nein |
Beschwerde |
1 |
|
29.09.2009 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
29.09.2009 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
24.09.2009 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
17.09.2009 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
03.06.2009 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
20.05.2009 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
20.05.2009 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
4 |
|
19.05.2009 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
8 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
8 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
7 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
10 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
24 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
3 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
4 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitiertes Patentdokument |
Beschwerde |
33 |
|
12.05.2009 |
Im Beschwerdeverfahren zitiertes Patentdokument |
Beschwerde |
17 |
|
12.05.2009 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
12 |
|
07.05.2009 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
126 |
|
16.03.2009 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
27.02.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
27.02.2009 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
25.02.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
25.02.2009 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Beschwerde |
1 |
|
23.02.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
14.01.2009 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
12.01.2009 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
2 |
|
09.01.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
7 |
|
29.12.2008 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Unterlagen für die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
11 |
|
29.12.2008 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
29.12.2008 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
29.12.2008 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Rechtsmittelbehelf |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
29.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
29.12.2008 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Einspruch |
23 |
|
06.11.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
2 |
|
05.11.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
04.11.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
2 |
|
20.10.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
17.10.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
17.10.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
15.10.2008 |
Notiz über telefonische Rücksprache |
Einspruch |
1 |
|
13.10.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
4 |
|
13.10.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
153 |
|
13.10.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
24 |
|
13.10.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
32 |
|
13.10.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
17 |
|
10.10.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
4 |
|
09.10.2008 |
Patentansprüche |
Einspruch |
1 |
|
09.10.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
1 |
|
08.10.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.10.2008 |
Patentansprüche |
Einspruch |
1 |
|
07.10.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
1 |
|
14.07.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
04.07.2008 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
03.07.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
01.07.2008 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
01.07.2008 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
23.06.2008 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
5 |
|
23.06.2008 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
23.06.2008 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
23.06.2008 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
05.06.2008 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
04.03.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
26.02.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
6 |
|
26.02.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
24 |
|
26.02.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
2 |
|
26.02.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
109 |
|
05.06.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.05.2007 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
7 |
|
15.05.2007 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
7 |
|
19.03.2007 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
19.03.2007 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
08.03.2007 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
07.11.2006 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
07.11.2006 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
26.09.2006 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
2 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
8 |
|
19.09.2006 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
16 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
18 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
9 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
36 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
14 |
|
19.09.2006 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
10 |
|
18.09.2006 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
115 |
|
10.11.2005 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2005 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2005 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2005 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.06.2005 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.06.2005 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
03.06.2005 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
46 |
|
18.11.2003 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.10.2003 |
Antrag auf Rechtsübergang |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
27.10.2003 |
Antrag auf Rechtsübergang |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
21.03.2001 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.03.2001 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
21.03.2001 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
21.03.2001 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.01.2001 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.01.2001 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.09.2000 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
15.09.2000 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.01.2000 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
18.01.2000 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
18.01.2000 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
32 |
|
18.01.2000 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
14 |
|
18.01.2000 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
36 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
44 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
118 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
68 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
274 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
36 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
30 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
72 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
56 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
48 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
18.01.2000 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
96 |
|
18.01.2000 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
26.11.1999 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.11.1999 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.1999 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
07.01.1999 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.01.1998 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
12.11.1997 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.11.1997 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.07.1997 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
18.04.1996 |
Schreiben die Recherchenangelegenheiten betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.1995 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.1995 |
Europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.09.1995 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.1995 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.1995 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.1995 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.05.1995 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
49 |
|
08.05.1995 |
Erfindernennung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.1995 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
47 |
|
08.05.1995 |
Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
6 |