blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0868229

EP0868229 - DISPOSITIF POUR LA SEPARATION D'UN OBJET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  26.01.2001
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip26.01.2001Aucune opposition formée dans le délaipublié le 14.03.2001 [2001/11]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
EMTEC Magnetics GmbH
Kaiser-Wilhelm-Strasse 52
67059 Ludwigshafen / DE
[2000/13]
Précédent [1998/41]Pour tous les Etats désignés
EMTEC Magnetics GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 52
67059 Ludwigshafen / DE
Inventeur(s)01 / SCHLATTER, Manfred
Malteserordenstrasse 1e
79111 Freiburg / DE
02 / MÜLLER, Norbert
Maximilianstrasse 23
67159 Friedelsheim / DE
03 / HOEFER, Gerhardt
Seitmannsdorfer Strasse 78a
96450 Coburg / DE
[1998/41]
Numéro de la demande, date de dépôt96942294.802.12.1996
[1998/41]
WO1996EP05328
Numéro de priorité, dateDE1995219170U04.12.1995         Format original publié: DE 29519170 U
[1998/41]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche
N°:WO9720646
Date:12.06.1997
Langue:DE
[1997/25]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0868229
Date:07.10.1998
Langue:DE
La demande publiée par l'OMPI le 12.06.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen.
[1998/41]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0868229
Date:29.03.2000
Langue:DE
[2000/13]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP12.06.1997
ClassificationIPC:B09B5/00, B23P19/04
[1998/41]
CPC:
B09B5/00 (EP,KR,US); B23P19/04 (KR); B29B17/02 (EP,US);
B29L2007/00 (EP,US); B29L2017/00 (EP,US); Y02W30/62 (EP,US);
Y10T29/53039 (EP,US); Y10T29/53465 (EP,US) (-)
Etats contractants désignésCH,   DE,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL [1998/41]
TitreAllemand:TRENNVORRICHTUNG FÜR EINEN GEGENSTAND[1998/41]
Anglais:OBJECT-SEPARATING DEVICE[1998/41]
Français:DISPOSITIF POUR LA SEPARATION D'UN OBJET[1998/41]
Entrée dans la phase régionale06.07.1998Taxe nationale de base payée 
06.07.1998Taxe(s) de désignation payée(s) 
06.07.1998Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen15.05.1997Requête en examen préliminaire déposée
Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP
06.07.1998Requête en examen déposée  [1998/41]
25.08.1999Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
04.10.1999Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
18.11.1999Taxe de délivrance payée
18.11.1999Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)30.12.2000Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/11]
Taxes payéesTaxe annuelle
22.12.1998Taxe annuelle Année du brevet 03
21.12.1999Taxe annuelle Année du brevet 04
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Cité dansRecherche internationale[X]FR2534705  (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [X] 1,2 * figures 5-7 *;
 [X]EP0469676  (SMIT GERARDUS [NL]) [X] 1 * the whole document *;
 [A]EP0639406  (BASF MAGNETICS GMBH [DE]) [A] 1 * column 3, line 38 - line 45 *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.